K O D I v. o. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K O D I v. o. s. (47307811) je Veřejná obchodní společnost. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 11. 1992 a je stále aktivní. K O D I v. o. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o K O D I v. o. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K O D I v. o. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 2. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 3599 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47307811 | |
Jméno: | K O D I v. o. s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 2.11.1992 |
Zapsána dne: | 2.11.1992 | |
Údaje o založení: Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 16.9.1992. | 2.11.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybalka 645/1029, Most , Česká republika | 2.11.1992 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování výherních hracích přístrojů | 6.9.1999 |
- provozování zábavných hracích automatů | 2.11.1992 - 6.9.1999 |
Společník | Jindřich Kozelek |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2023 |
Adresa | Marš. Rybalka 1029, 43401 Most |
Společník | Jindřich Kozelek |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.1992 do 23.2.2023 |
Adresa | Rybalka 645/1029, Most |
IČO (identifikační číslo): | 47307811 |
---|---|
Jméno: | K O D I v. o. s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 2. 11. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 47307811 |
---|---|
Firma: | K O D I v. o. s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 11. 1992 |
Sídlo: | , |
---|
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |