K.M.V., spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K.M.V., spol. s r.o. v likvidaci (25063464) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jažlovická 1320/28, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 1996 a je stále aktivní. K.M.V., spol. s r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o K.M.V., spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K.M.V., spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 7. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 46446 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25063464 | |
Jméno: | K.M.V., spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.7.1996 |
Zapsána dne: | 8.7.1996 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13.2.2020 č.j. 13 Cm 13/2004-24 byl společnosti jmenován likvidátor Mgr. Milan Edelmann; usnesení nabylo právní moci dne 11.3.2020. | 25.3.2020 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27.1.2005 č.j. 13 Cm 13/2004-11 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor; usnesení nabylo právní moci dne 14.5.2005. | 24.1.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.7.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jažlovická 1320/28, Praha 14900, Česká republika | 27.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Jažlovická 1320/28, Praha 4 , Česká republika | 8.7.1996 - 27.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
drobné práce nevyžadující odbornou kvalifikaci | 8.7.1996 |
pomocné stavební práce nevyžadující odbornou kvalifikaci | 8.7.1996 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné | 8.7.1996 |
lesní a zahradnická činnost | 8.7.1996 |
Jednatel | Vasilij Košarkar |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.1997 |
Adresa | Křižíkova 270, 25088 Čelákovice |
Jednatel | Viktor Moldavchuk |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.1996 do 9.9.1997 |
Adresa | ul. Březinova , Říčany |
IČO (identifikační číslo): | 25063464 |
---|---|
Jméno: | K.M.V., spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 7. 1996 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jažlovická 1320/28, Praha 14900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 7. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vasili Kocharkar |
---|
IČO: | 25063464 |
---|---|
Firma: | K.M.V., spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 7. 1996 |
Sídlo: | Jažlovická 1320/28, Praha 14900 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví |
Demolice a příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |