K.L.S. Management s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K.L.S. Management s.r.o. (49711261) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Křižíkova 139/47, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 9. 1993 K.L.S. Management s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o K.L.S. Management s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K.L.S. Management s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 9. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22981 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49711261 | |
Jméno: | K.L.S. Management s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.9.1993 |
Zapsána dne: | 15.9.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křižíkova 139/47, Praha 18600, Česká republika | 1.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Křižíkova 47/139, Praha 8 , Česká republika | 14.11.2000 - 1.12.2016 |
Adresa: | Vítkova 1, Praha 8 18000, Česká republika | 15.9.1993 - 14.11.2000 |
Adresa: | Vítkova 1, Praha 8 , Česká republika | 15.9.1993 - 15.9.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa nemovitostí (vyjma činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění) | 14.11.2000 - 11.1.2019 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyj. zboží vyloučeného zákonem č.455/91 Sb. a jeho přílohami) | 15.9.1993 - 11.1.2019 |
Jednatel | Mgr. Lucie Sabolová |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2013 |
Adresa | Pod Štěpnicí 130, 25167 Pyšely |
Jednatel | Mgr. Lucie Sabolová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2000 do 28.9.2013 |
Adresa | Na hroudě 20, Praha 10 |
Jednatel | ing. Eva Neradová |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1993 do 14.11.2000 |
Adresa | Fr.Křižka 12, 17000 Praha 7 |
Jednatel | ing. Eva Neradová |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1993 do 15.9.1993 |
Adresa | Fr.Křážka 12, Praha 7 |
IČO: | 49711261 |
---|---|
Firma: | K.L.S. Management s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 9. 1993 |
Sídlo: | Křižíkova 139/47, Praha 18600 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |