K L I F E s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K L I F E s.r.o. v likvidaci (60471191) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Soudní 774/4, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 1. 1994 a je stále aktivní. K L I F E s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o K L I F E s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K L I F E s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 1. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25919 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60471191 | |
Jméno: | K L I F E s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.1.1994 |
Zapsána dne: | 11.1.1994 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 840/2024-6 ze dne 16.4.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 8.5.2024. | 28.5.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Soudní 774/4, Praha 14000, Česká republika | 25.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Soudní 774/4, Praha 14000, Česká republika | 8.1.1996 - 25.10.2016 |
Adresa: | Jana Želivského 1768/18, Praha 13000, Česká republika | 11.1.1994 - 8.1.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.5.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjim- kou činností uvedených v přílohách zákona č.455/91 Sb. | 11.1.1994 - 3.5.2010 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 11.1.1994 - 3.5.2010 |
jednatel | Olga Vorontsova |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2017 do 12.12.2018 |
Adresa | Mládežnická 884/1, 73701 Český Těšín |
jednatel | Olga Vorontsova |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 17.3.2017 |
Adresa | 231, 66601 Březina |
jednatel | Olga Vorontsova |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2010 do 25.10.2016 |
Adresa | 36, 29001 Pátek |
jednatel | Ing. Nikolaj Ivanovič Klišin |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1997 do 3.5.2010 |
Adresa | Soudní 774/4, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Nikolaj Ivanovič Klišin |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.1996 do 22.9.1997 |
Adresa | Vysočanská 231/89, 19000 Praha |
jednatel | Stanislav Rataj |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.1994 do 8.1.1996 |
Adresa | Jana Želivského 1768/18, 13000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 60471191 |
---|---|
Jméno: | K L I F E s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 1. 1994 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Soudní 774/4, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 4. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 60471191 |
---|---|
Firma: | K L I F E s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 11. 1. 1994 |
Sídlo: | Soudní 774/4, Praha 14000 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |