K L A V Í K , s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K L A V Í K , s. r. o. (60108142) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 42, 50781 Lázně Bělohrad. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 1993 K L A V Í K , s. r. o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o K L A V Í K , s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K L A V Í K , s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 9. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5202 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60108142 | |
Jméno: | K L A V Í K , s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.11.1993 |
Zapsána dne: | 9.11.1993 | |
Právní poměry - dodatek ze dne 22.8.1994. | 21.10.1994 - 10.6.2014 | |
Údaje o vzniku společnosti: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 1. 11. 1993 podle zák. č. 513/91 Sb. | 9.11.1993 - 10.6.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.9.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 42, Lázně Bělohrad 50781, Česká republika | 10.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Lány 42, Lázně Bělohrad 50781, Česká republika | 21.10.1994 - 10.6.2014 |
Adresa: | ul. Generála Uchytila 860 , Chrudim 2 53701, Česká republika | 9.11.1993 - 21.10.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 12.2.2002 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 12.2.2002 |
Vedení účetnictví | 6.10.1999 - 12.2.2002 |
Činnost organizačních a ekonomických poradců. | 9.11.1993 - 12.2.2002 |
Jednatel | Ing. Bohuslava Klavíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2014 |
Adresa | Bartákova 1117/26, 14000 Praha 4 |
Jednatel | Ing. Bohuslava Klavíková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1994 do 10.6.2014 |
Adresa | Bartákova 1117/26 , 14000 Praha 4 - Krč |
jednatel | Marie Klavíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.1993 do 21.10.1994 |
Adresa | , 50781 Lány 42-p.Lázně Bělohrad |
jednatel | JUDr.ing. Jiří Klavík |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.1993 do 21.10.1994 |
Adresa | ul. Generála Uchytila 860 , 53701 Chrudim 2 |
IČO: | 60108142 |
---|---|
Firma: | K L A V Í K , s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Lázně Bělohrad |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 11. 1993 |
Sídlo: | 42, Lázně Bělohrad 50781 |
---|
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |