K A R B O N I A , spol. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K A R B O N I A , spol. s r. o. (15503534) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chalupníkova 765/21, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 1991 a je stále aktivní. K A R B O N I A , spol. s r. o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o K A R B O N I A , spol. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K A R B O N I A , spol. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 3. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 380 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15503534 | |
Jméno: | K A R B O N I A , spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.3.1991 |
Zapsána dne: | 12.3.1991 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.5.2014 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.11.1993 | |
Základní kapitál | 101 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.3.1991 - 3.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chalupníkova 765/21, Ostrava 70030, Česká republika | 25.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Chalupníkova 765/21, Ostrava 3 70030, Česká republika | 21.8.2002 - 11.4.2012 |
Adresa: | Chalupníkova 21 , Ostrava 3 , Česká republika | 3.10.1994 - 21.8.2002 |
Adresa: | Českobratrská 18, Ostrava , Česká republika | 3.11.1993 - 3.10.1994 |
Adresa: | , Ostrava , Česká republika | 12.3.1991 - 3.11.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 12.5.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.5.2014 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 12.5.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.10.2011 - 12.5.2014 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 10.11.2005 - 12.5.2014 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 21.8.2002 - 10.11.2005 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - práce a služby ekonomické povahy | 21.8.2002 - 20.10.2011 |
účetnictví a ekonomika | 6.5.1998 - 21.8.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.11.1993 - 20.10.2011 |
obchodní a odbytové činnosti v oborech prodej uhlí, nákupní činnost, prodejní činnost a činnost obchodní | 12.3.1991 - 3.11.1993 |
služby občanům a organizacím spočívající v obchodních, zprostředkovatelských, obstaravatelských a jiných službách dle platných předpisů | 12.3.1991 - 3.11.1993 |
maloobchodní a velkoobchodní činnost ve vztahu k občanům a organizacím | 12.3.1991 - 3.11.1993 |
Jednatel | Petr Kubacký |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2015 |
Adresa | Bajgarova 639, 72526 Ostrava |
jednatel | Ing. Pavel Kubacký |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2014 do 25.3.2015 |
Adresa | Chalupníkova 3180/17, 70030 Ostrava |
jednatel | Ing. Pavel Kubacký |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2011 do 12.5.2014 |
Adresa | Chalupníkova 3180/17, 70030 Ostrava |
jednatel | Ing. Pavel Kubacký |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1998 do 20.10.2011 |
Adresa | Chalupníkova 21/765, Ostrava-Jih, Zábřeh |
jednatel | Ing. Pavel Kubacký |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.1996 do 6.5.1998 |
Adresa | Chalupníkova 21, Ostrava - Zábřeh |
jednatel | Ing. Václav Mulka |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.1996 do 6.5.1998 |
Adresa | Chalupníkova 21, Ostrava - Zábřeh |
jednatel | Ing. Václav Mulka |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.1993 do 6.6.1996 |
Adresa | Veverkova 3 , Ostrava-Hrabůvka |
jednatel | Ing. Pavel Kubacký |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.1993 do 6.6.1996 |
Adresa | Plavecká 1 , Ostrava-Hrabůvka |
jednatel | Ing. Pavel Kubacký |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.1991 do 3.11.1993 |
Adresa | Plavecká 1 , Ostrava-Hrabůvka |
jednatel | Ing. Václav Mulka |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.1991 do 3.11.1993 |
Adresa | Veverkova 3 , Ostrava-Hrabůvka |
IČO (identifikační číslo): | 15503534 |
---|---|
Jméno: | K A R B O N I A , spol. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 10. 1991 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 1. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 1. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 3. 8. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Kubacký |
---|
IČO: | 15503534 |
---|---|
Firma: | K A R B O N I A , spol. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 10. 1991 |
Sídlo: | Chalupníkova 765/21, Ostrava 70030 |
---|
Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |