K 3 CZ spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K 3 CZ spol. s r.o. (63469677) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kounicova 944/3, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 1995 a je stále aktivní. K 3 CZ spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o K 3 CZ spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K 3 CZ spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 6. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19857 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63469677 | |
Jméno: | K 3 CZ spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.6.1995 |
Zapsána dne: | 27.6.1995 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.6.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kounicova 944/3, Brno 60200, Česká republika | 19.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kounicova 3, Brno 60200, Česká republika | 28.9.1999 - 19.9.2016 |
Adresa: | Vranovská 43, Brno 61400, Česká republika | 27.6.1995 - 28.9.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu těchto oborů činností živnosti volné: - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu | 12.4.2023 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 12.4.2023 |
provozování cestovní agentury | 8.7.2005 - 12.4.2023 |
správa a údržba nemovitostí | 8.7.2005 - 12.4.2023 |
realitní činnost | 8.7.2005 - 12.4.2023 |
služby v oblasti administrativní správy | 8.7.2005 - 12.4.2023 |
provozování cestovní kanceláře | 17.2.2000 - 8.7.2005 |
zprostředkovatelská činnost | 17.2.2000 - 12.4.2023 |
zemní práce | 17.2.2000 - 12.4.2023 |
vyučování řízení motorových vozidel | 17.2.2000 - 12.4.2023 |
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.6.1995 - 12.4.2023 |
šití a opravy oděvů | 27.6.1995 - 12.4.2023 |
jednatel | Ing. Jindřich Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2023 |
Adresa | Zahumení 421/29, 66431 Lelekovice |
Jednatel | Ing. Jindřich Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 14.4.2023 |
Adresa | Zahumení 421/29, 66431 Lelekovice |
Jednatel | ing. Jindřich Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.1995 do 19.9.2016 |
Adresa | , Lelekovice 421,okr.Brno-venkov |
Jednatel | Pavel Hrda |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.1995 do 28.7.1999 |
Adresa | Skřivanova 7, Brno |
jednatel | ing. Jiří Horák |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.1995 do 17.10.1995 |
Adresa | Drobného 14, Brno |
jednatel | Jaroslav Podveský |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.1995 do 17.10.1995 |
Adresa | Milady Horákové 7, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 63469677 |
---|---|
Jméno: | K 3 CZ spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 6. 1995 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kounicova 944/3, Brno 60200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1999 |
Zánik oprávnění | 5. 4. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Jindřich Svoboda |
---|
IČO: | 63469677 |
---|---|
Firma: | K 3 CZ spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 6. 1995 |
Sídlo: | Kounicova 944/3, Brno 60200 |
---|
Výroba ostatních svrchních oděvů |
Demolice a příprava staveniště |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Činnosti vedení podniků |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Činnosti cestovních agentur |
Činnosti autoškol a jiných škol řízení |