JUVA s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JUVA s.r.o. "^v likvidaci"^ (47674016) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 121, 74275 Lichnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 9. 1993 JUVA s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o JUVA s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JUVA s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 9. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11104 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47674016 | |
Jméno: | JUVA s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.9.1993 |
Zapsána dne: | 15.9.1993 | |
Právní důvod zrušení společnosti : Usnesením Krajského soudu v Ostravě j.č. 29Cm 169/2010-20 ze dne 14.06.2011, které nabylo právní moci dne 30.08.2011, byla společnost zrušena s likvidací. | 19.9.2011 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 121, Lichnov 74275, Česká republika | 17.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.9.1993 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 15.9.1993 |
Truhlářství | 15.9.1993 |
jednatel | Josef Jurek |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2015 |
Adresa | 90, 74275 Lichnov |
jednatel | Josef Jurek |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2007 do 21.11.2015 |
Adresa | 121, 74275 Lichnov |
jednatel | Josef Jurek |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1993 do 18.9.2007 |
Adresa | 121, 74275 Lichnov |
jednatel | Ing. Lumír Vávra |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1993 do 20.6.1995 |
Adresa | Dolní 306, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
IČO: | 47674016 |
---|---|
Firma: | JUVA s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Lichnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 9. 1993 |
Sídlo: | 121, Lichnov 74275 |
---|
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |