JUPOSTAV s. r. o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JUPOSTAV s. r. o. v likvidaci (27295451) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 2006 a je stále aktivní. JUPOSTAV s. r. o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o JUPOSTAV s. r. o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JUPOSTAV s. r. o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 8. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22994 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27295451 | |
Jméno: | JUPOSTAV s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.6.2006 |
Zapsána dne: | 8.6.2006 | |
Právní důvod zrušení : Na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18.8.2020, č.j. 18 Cm 9/2020-19, kterým byla společnost zrušena a nařízena její likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 15.9.2020. | 24.9.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.6.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Veveří 24/11, Děčín XXII 40502, Česká republika | 8.6.2006 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zednictví | 8.6.2006 |
přípravné práce pro stavby | 8.6.2006 |
dokončovací stavební práce | 8.6.2006 |
správa a údržba nemovitostí | 8.6.2006 |
velkoobchod | 8.6.2006 |
Jednatel | Yuriy Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | Veveří 24/11, 40502 Děčín |
Jednatel | Nataliya Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | 66, 41145 Lovečkovice |
Jednatel | Nataliya Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2023 do 29.6.2023 |
Adresa | Kolbenova 942/38a, 19000 Praha |
Jednatel | Nataliya Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2019 do 14.5.2023 |
Adresa | 66, 41145 Lovečkovice |
Jednatel | Yuriy Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2022 do 16.11.2022 |
Adresa | Mozartova 1781, 73801 Frýdek-Místek |
Jednatel | Yuriy Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2022 do 18.9.2022 |
Adresa | Veveří 24/11, 40502 Děčín |
Jednatel | Yuriy Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 24.6.2022 |
Adresa | Veveří 24/11, 40502 Děčín |
Jednatel | Nataliya Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 do 29.11.2019 |
Adresa | Veveří 24/11, 40502 Děčín |
Jednatel | Yuriy Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2006 do 31.10.2013 |
Adresa | , Jetřichovice 47, PSČ 407 16 |
Jednatel | Nataliya Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2006 do 31.10.2013 |
Adresa | , Chust - Velatino, Družby 36, Ukrajina, v ČR: Jetřichovice 47, PSČ 407 16 |
IČO (identifikační číslo): | 27295451 |
---|---|
Jméno: | JUPOSTAV s. r. o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 6. 2006 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Veveří 24/11, Děčín 40502 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Popovych |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Popovych |
IČO: | 27295451 |
---|---|
Firma: | JUPOSTAV s. r. o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 6. 2006 |
Sídlo: | Veveří 24/11, Děčín 40502 |
---|
Příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |