Soud: |
Městský soud v Praze |
1. 1. 2014 |
Spisová značka: |
L 659 |
IČO (identifikační číslo osoby): |
00409430 |
Jméno: |
Junák - český skaut, z. s. |
Zapsána dne: |
1.1.2014 |
První místostarosta: Mgr. PETR VANĚK, dat. nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustaven s účinností ode dne 7.3.2019.
Druhá místostarostka: BARBORA TICHAVOVÁ, DiS., dat. nar. 21.10.1978, bydlištěm Příbraz 169, do funkce ustanovena s účinností ode dne 11.7.2019. |
13.8.2019 |
První místostarosta: Mgr. PETR VANĚK, dat. nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustaven s účinností ode dne 7.3.2019.
Druhý místostarosta: BOŘEK SLUNÉČKO, dat. nar. 1.5.1975, bydlištěm Potěminova 1997/6, Teplice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 7.3.2019. |
16.4.2019 - 13.8.2019 |
Místostarosta: BOŘEK SLUNÉČKO, dat. nar. 1.5.1975, bydlištěm Potěminova 1997/6, Teplice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 21.10.2014. |
25.4.2017 - 16.4.2019 |
První místostarosta: JUDr. JIŘÍ NAVRÁTIL, dat. nar. 10.9.1923, bydlištěm Na Dionysce 1717/2, Praha, do funkce ustanoven s účinností ode dne 10.9.2005. |
9.12.2014 - 25.4.2017 |
Druhý místostarosta: BOŘEK SLUNÉČKO, dat. nar. 1.5.1975, bydlištěm Potěminova 1997/6, Teplice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 21.10.2014. |
9.12.2014 - 25.4.2017 |
Místostarosta vykonává v nepřítomnosti starosty vše, co přísluší statutárnímu orgánu Junáka. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal starosta či místostarosta. (čl. 73 stanov spolku) |
9.12.2014 |
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku) |
9.12.2014 |
Za dluhy vzniklé z činnosti organizační jednotky ručí organizační jednotka jí přímo nadřízená, není-li taková, pak ručí Junák jako hlavní spolek. Ručení podle předchozí věty je omezeno částkou sto tisíc korun souhrnně za všechny dluhy organizační jednotky. Ručení jiných osob než dle tohoto článku či nad rámec sto tisíc korun lze sjednat smluvně, jinak se neručí. (čl. 47 stanov spolku) |
9.12.2014 |
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her; vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity; vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací; pořádání kurzů a školení; činnost při ochraně přírody a krajiny; účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti; sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; dobrovolnictví; prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů; materiální a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center; podporu členů Junáka a péči o ně; činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku) |
9.12.2014 |
První místostarosta Junáka: JUDr. Jiří Navrátil, dat.nar. 10.9.1923, bydlištěm Na Dionysce 1717/2, Praha, do funkce ustanoven s účinností ode dne 10.9.2005.
Druhý místostarosta Junáka: Mgr.. Petr Vaněk, dat.nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustanoven s účinností ode dne 18.4.2011.
Místostarosta Junáka vykonává v nepřítomnosti starosty práva a povinnosti statutárního orgánu Junáka, pro platnost právních aktů není rozhodující, zda vykonal starosta či místostarosta. ( čl. 58 stanov spolku)
Jakákoliv dispozice ( například prodej,darování,zřízení zástavního práva) s nemovitým majetkem Junáka nebo jeho organizačních jednotek podléhá schválení Výkonné rady Junáka. ( čl. 143 stanov spolku) |
11.11.2014 - 9.12.2014 |
Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z spolkového rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. |
20.5.2014 - 27.5.2014 |
Počet členů statutárního orgánu : 1 |
6.5.2014 - 11.11.2014 |
První místostarosta Junáka: JUDr. Jiří Navrátil, dat.nar. 10.9.1923, bydlištěm Na Dionysce 1717/2, Praha, do funkce ustanoven s účinností ode dne 10.9.2005.
Druhý místostarosta Junáka: Mgr.. Petr Vaněk, dat.nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustanoven s účinností ode dne 18.4.2011.
Místostarosta Junáka vykonává v nepřítomnosti starosty práva a povinnosti statutárního orgánu Junáka, pro platnost právních aktů není rozhodující, zda vykonal starosta či místostarosta. ( čl. 58 stanov spolku)
Jakákoliv dispozice ( například prodej,darování,zřízení zástavního práva) s nemovitým majetkem Junáka nebo jeho organizačních jednotek podléhá schválení Výkonné rady Junáka. ( čl. 143 stanov spolku) |
6.5.2014 - 11.11.2014 |
Systém orgánů společnosti - individuální. |
6.5.2014 - 9.12.2014 |