Junák - český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Rymaně 678, 25210 Mníšek pod Brdy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Junák - český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Junák - český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Junák - český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 38614 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61388602 | |
Jméno: | Junák - český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy, z. s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Zástupce vedoucího střediska: Mgr. DAVID BÍLEK, dat. nar. 4.6.1970, bydlištěm Čísovická 232, Mníšek pod Brdy, do funkce ustanoven s účinností ode dne 22.10.2019. | 21.7.2020 | |
Zástupce vedoucího organizační jednotky (zástupce vedoucího střediska) vykonává v nepřítomnosti vedoucího organizační jednotky (vedoucí střediska) vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, z da jednal vedoucí organizační jednotky či jeho zástupce. (čl. 73 stanov spolku) | 1.6.2017 | |
Zástupce vedoucího střediska: DAVID BÍLEK, dat. nar. 4.6.1970, bydlištěm Čísovická 232, Mníšek pod Brdy, do funkce ustanoven s účinností ode dne 22.9.2016. | 1.6.2017 - 21.7.2020 | |
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku) | 1.4.2015 | |
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her; vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočaso vé aktivity; vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací; pořádání kurzů a školení; činnost při ochraně přírody a krajiny; účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti; sociální aktivity a po dporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; dobrovolnictví; prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů; materiální a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center; podporu členů Junáka a p éči o ně; činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku) | 1.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rymaně 678, Mníšek pod Brdy 25210, Česká republika | 19.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | , Mníšek pod Brdy, V Lipkách 1227 , | 1.1.2014 - 19.2.2020 |
Vedoucí střediska | Roman Freisleben |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2020 |
Adresa | Rymaně 678, 25210 Mníšek pod Brdy |
Vedoucí střediska | Roman Freisleben |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2017 do 21.7.2020 |
Adresa | Rymaně 678, 25210 Mníšek pod Brdy |
IČO: | 61388602 |
---|---|
Firma: | Junák - český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy, z. s. |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Mníšek pod Brdy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 4. 1994 |
Sídlo: | Rymaně 678, Mníšek pod Brdy 25210 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |