Soud: |
Městský soud v Praze |
1. 1. 2014 |
Spisová značka: |
L 38695 |
IČO (identifikační číslo osoby): |
60153539 |
Jméno: |
Junák - český skaut, středisko Permoník Rtyně v Podkrkonoší, z. s. |
Zapsána dne: |
1.1.2014 |
Zástupce vedoucího střediska: Bc. STANISLAV ŘEZNÍČEK, dat. nar. 02.06.1986, bydlištěm Sadová 705, Rtyně v Podkrkonoší, 54233, do funkce ustanovena s účinností ode dne 10.09.2023. |
5.10.2023 |
Zástupce vedoucího střediska: BARBORA NÝVLTOVÁ, dat. nar. 15.04.2002, bydlištěm Havlovice 362, Havlovice, 54232, do funkce ustanovena s účinností ode dne 10.09.2023. |
5.10.2023 |
Zástupce vedoucího střediska: Mgr. PETRA ŠEVCŮ, dat. nar. 29.3.1989, bydlištěm Nízká Srbská 28, Machov, do funkce ustanovena s účinností ode dne 13.10.2019. |
30.11.2019 - 5.10.2023 |
Zástupce vedoucího organizační jednotky (zástupce vedoucího střediska) vykonává v nepřítomnosti vedoucího organizační jednotky (vedoucí střediska) vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, z
da jednal vedoucí organizační jednotky či jeho zástupce. (čl. 73 stanov spolku) |
12.1.2017 |
Zástupce vedoucího střediska: Bc. STANISLAV ŘEZNÍČEK DiS., dat. nar. 2.6.1986, bydlištěm Sadová 705, Rtyně v Podkrkonoší, do funkce ustanoven s účinností ode dne 21.10.2016. |
12.1.2017 - 30.11.2019 |
Zástupce vedoucího střediska: PETRA ŠEVCŮ, dat. nar. 29.3.1989, bydlištěm Nízká Srbská 28, Machov, do funkce ustanovena s účinností ode dne 21.10.2016. |
12.1.2017 - 5.10.2023 |
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46
stanov spolku) |
1.4.2015 |
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her; vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočaso
vé aktivity; vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací; pořádání kurzů a školení; činnost při ochraně přírody a krajiny; účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti; sociální aktivity a po
dporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; dobrovolnictví; prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů; materiální a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center; podporu členů Junáka a p
éči o ně; činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku) |
1.4.2015 |