Soud: |
Městský soud v Praze |
1. 1. 2014 |
Spisová značka: |
L 38570 |
IČO (identifikační číslo osoby): |
61742881 |
Jméno: |
Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. |
Zapsána dne: |
1.1.2014 |
Zástupce vedoucího střediska: Bc. PETR MATELEŠKO, dat. nar. 17.9.1986, bydlištěm Mouchnice 71, Mouchnice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 2.9.2023. |
21.10.2023 |
Zástupce vedoucího střediska: ANNA BORKOVCOVÁ, dat. nar. 15.2.2004, bydlištěm Kostelec 52, Kostelec u Kyjova, do funkce ustanovena s účinností ode dne 2.9.2023. |
21.10.2023 |
Zástupce vedoucího střediska: Bc. PETR MATELEŠKO, dat. nar. 17.9.1986, bydlištěm Mouchnice 71, 68333, do funkce ustanoven s účinností ode dne 3.9.2022. |
13.10.2022 - 21.10.2023 |
Zástupce vedoucího střediska: Ing. MICHAL KUČERA, dat. nar. 19.3.1998, bydlištěm Želetice 60, 69637, do funkce ustanoven s účinností ode dne 3.9.2022. |
13.10.2022 - 21.10.2023 |
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46
stanov spolku) |
27.11.2019 |
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her; vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočaso
vé aktivity; vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací; pořádání kurzů a školení; činnost při ochraně přírody a krajiny; účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti; sociální aktivity a po
dporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; dobrovolnictví; prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů; materiální a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center; podporu členů Junáka a p
éči o ně; činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku) |
27.11.2019 |
Zástupce vedoucího střediska: MICHAL KUČERA, dat. nar. 19.3.1998, bydlištěm Želetice 60, Želetice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 14.9.2019. |
27.11.2019 - 13.10.2022 |
Zástupce vedoucího střediska: JOSEF BORKOVEC, dat. nar. 19.8.1998, bydlištěm Kostelec 52, Kostelec u Kyjova, do funkce ustanoven s účinností ode dne 14.9.2019. |
27.11.2019 - 16.11.2022 |
Zástupce vedoucího střediska: Mgr. ZUZANA SCHWARZOVÁ, dat. nar. 16. 1. 1982, bydlištěm Brandlova 2420/30, Hodonín, do funkce ustanovena s účinností ode dne 22. 10. 2016. |
3.1.2017 - 27.11.2019 |
Zástupce vedoucího organizační jednotky (zástupce vedoucího střediska) vykonává v nepřítomnosti vedoucího organizační jednotky (vedoucí střediska) vše, co přísluší statutárnímu orgánu organizační jednotky. Pro platnost právního jednání není rozhodující, z
da jednal vedoucí organizační jednotky či jeho zástupce. (čl. 73 stanov spolku) |
1.4.2015 |
Zástupce vedoucího střediska: Mgr. ZUZANA SCHWARZOVÁ, dat. nar. 16. 1. 1982, bydlištěm Brandlova 2420/30, Hodonín, do funkce ustanovena s účinností ode dne 2.11.2013. |
1.4.2015 - 3.1.2017 |
Ostatní skutečnosti - nakládání s majetkem a nemovitosti
Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46
stanov spolku) |
1.4.2015 - 27.11.2019 |
Ostatní skutečnosti - předmět činnosti
Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her; vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočaso
vé aktivity; vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací; pořádání kurzů a školení; činnost při ochraně přírody a krajiny; účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti; sociální aktivity a po
dporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; dobrovolnictví; prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů; materiální a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center; podporu členů Junáka a p
éči o ně; činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku) |
1.4.2015 - 27.11.2019 |