JUMBO s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JUMBO s.r.o. "^v likvidaci"^ (46576479) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ostrožná 247/21, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 4. 1992 JUMBO s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o JUMBO s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JUMBO s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3186 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46576479 | |
Jméno: | JUMBO s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.4.1992 |
Zapsána dne: | 10.4.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava č.j. 29 Cm 138/2008-13 ze dne 3.2.2009, které nabylo právní moci dne 24.3.2009 byla společnost zrušena s likvidací. | 24.4.2009 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.4.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ostrožná 247/21, Opava 74601, Česká republika | 24.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Ostrožná 21, Opava 74601, Česká republika | 10.4.1992 - 24.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích | 10.4.1992 - 24.3.2010 |
Jednatel | Miroslav Gunár |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | Palackého 3997, 43001 Chomutov |
jednatel | Miroslav Gunar |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2005 do 24.11.2015 |
Adresa | Písečná 5038, 43005 Chomutov |
jednatel | Miroslav Gunar |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.1992 do 26.4.2005 |
Adresa | Nákladní 49, Opava |
IČO: | 46576479 |
---|---|
Firma: | JUMBO s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 4. 1992 |
Sídlo: | Ostrožná 247/21, Opava 74601 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |