JUBILEX-CZ, spol. s r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JUBILEX-CZ, spol. s r.o., v likvidaci (60704870) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 275, 67922 Lipůvka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 1994 a je stále aktivní. JUBILEX-CZ, spol. s r.o., v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o JUBILEX-CZ, spol. s r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JUBILEX-CZ, spol. s r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 4. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15017 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60704870 | |
Jméno: | JUBILEX-CZ, spol. s r.o., v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.4.1994 |
Zapsána dne: | 25.4.1994 | |
Právní důvod zrušení: Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 1.7.2009 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.7.2009, tímto dnem vstoupila společnost do likvidace. | 3.9.2009 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.4.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 275, Lipůvka 67922, Česká republika | 16.11.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.4.1994 |
zlatnictví a stříbrnictví, klenotnictví a kovotepectví | 25.4.1994 |
jednatel | Dipl.ing. Jiří Vejnar |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 |
Adresa | 275, 67922 Lipůvka |
jednatel | Dipl.ing. Jiří Vejnar |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1994 do 16.11.2015 |
Adresa | 275, 67922 Lipůvka |
jednatel | Eliška Vejnarova |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2004 do 3.9.2009 |
Adresa | 275, 67922 Lipůvka |
IČO (identifikační číslo): | 60704870 |
---|---|
Jméno: | JUBILEX-CZ, spol. s r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 4. 1994 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 275, Lipůvka 67922 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1994 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 4. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 1. 12. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Vejnar |
---|
IČO: | 60704870 |
---|---|
Firma: | JUBILEX-CZ, spol. s r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Lipůvka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 4. 1994 |
Sídlo: | 275, Lipůvka 67922 |
---|
Výroba klenotů a příbuzných výrobků |
Nespecializovaný velkoobchod |