JSK ROHAN, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JSK ROHAN, z.s. (62538292) je Spolek. Sídlí na adrese 35, 38411 Netolice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 JSK ROHAN, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o JSK ROHAN, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JSK ROHAN, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2022 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62538292 | |
Jméno: | JSK ROHAN, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 35, Netolice 38411, Česká republika | 5.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 14, Netolice 38411, Česká republika | 1.1.2014 - 5.1.2016 |
Místopředseda výboru | Martin Sháněl |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 |
Adresa | 35, 38411 Netolice |
Hospodář | Mgr. Linda Kocmichová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 |
Adresa | 26, 37372 Lišov |
Předseda výboru | Ing. Lucie Shánělová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 35, 38411 Netolice |
Předseda výboru | Ing. Lucie Hubená |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 do 19.7.2023 |
Adresa | 35, 38411 Netolice |
místopředseda | Bc. Lenka Pintrová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2016 do 14.7.2023 |
Adresa | Sídliště SNP 286, 38402 Lhenice |
předseda | Ing. Jaroslava Honsová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2016 do 14.7.2023 |
Adresa | Václavská 123, 38411 Netolice |
hospodář | Štěpánka Kubíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2022 do 14.7.2023 |
Adresa | Václavská 123, 38411 Netolice |
hospodář | Štěpánka Honsová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2016 do 17.9.2022 |
Adresa | Václavská 123, 38411 Netolice |
IČO: | 62538292 |
---|---|
Firma: | JSK ROHAN, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Netolice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 1. 1996 |
Sídlo: | 35, Netolice 38411 |
---|
Provozování sportovních zařízení |