JRR, společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JRR, společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ (25828894) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 9. května 1212, 74258 Příbor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 1. 1999 JRR, společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o JRR, společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JRR, společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 1. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19683 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25828894 | |
Jméno: | JRR, společnost s ručením omezeným | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.1.1999 |
Zapsána dne: | 18.1.1999 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.1.2006 čj. 28 Cm 92/2005-17, které nabylo právní moci dne 9.3.2006, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 5.4.2006 | |
Usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 26.8.2004, čj. 53 Nc 1480/2004-6 nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 7.10.2003, čj. 60 Ro 2578/2003 rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu z e dne 4.2.2003, čj. 204515/2002-6381 na majetek povinného JRR, společnost s ručením omezeným se sídlem Příbor, 9. května 1212 k uspokojení pohledávky oprávněného Eurotel Praha, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1442/1b ve výši 7 700,- Kč s přísl ušenstvím a 6 649,- Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jiří Fišer, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Bílovec, Čs. armády 224. | 24.9.2004 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.1.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 9. května 1212, Příbor 74258, Česká republika | 12.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 9. května 1212, Příbor , Česká republika | 18.1.1999 - 12.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 18.1.1999 |
zprostředkování obchodu a služeb | 18.1.1999 |
hostinská činnost | 18.1.1999 |
Jednatel | Roman Mičan |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2021 |
Adresa | 711, 73912 Čeladná |
jednatel | René Mičan |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 |
Adresa | Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice |
Jednatel | Roman Mičan |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 27.1.2021 |
Adresa | náměstí Sigmunda Freuda 19, 74258 Příbor |
jednatel | Roman Mičan |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.1999 do 23.10.2015 |
Adresa | 9. května 1212, Příbor |
jednatel | René Mičan |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2013 do 24.2.2015 |
Adresa | Erbenova 1117/2, 74221 Kopřivnice |
jednatel | René Mičan |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.1999 do 1.12.2013 |
Adresa | 9. května 1212, Příbor |
IČO: | 25828894 |
---|---|
Firma: | JRR, společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Příbor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 1. 1999 |
Sídlo: | 9. května 1212, Příbor 74258 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |