JR auto s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JR auto s.r.o. v likvidaci (03243435) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Korunní 1208/74, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 2014 a je stále aktivní. JR auto s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o JR auto s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JR auto s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 29. 7. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36727 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03243435 | |
Jméno: | JR auto s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.7.2014 |
Zapsána dne: | 29.7.2014 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 35/2023-3 ze dne 3.1.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 8.2.2023. | 21.2.2023 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 29.7.2014 - 12.3.2015 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korunní 1208/74, Praha 10100, Česká republika | 11.12.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Šimkova 904/2, Hradec Králové 50003, Česká republika | 19.1.2016 - 11.12.2017 |
Adresa: | Renoirova 649/10, Praha 15200, Česká republika | 29.7.2014 - 19.1.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa vlastního majetku | 9.5.2018 - 2.8.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.7.2014 - 2.8.2023 |
Jednatel společnosti | Jan Remeň |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2023 |
Adresa | Kostelní 859/24a, 17000 Praha |
jednatel | Agrin Said |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2018 do 26.9.2022 |
Adresa | Livornská 424, 10900 Praha |
jednatel | Bc. Jan Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2017 do 9.5.2018 |
Adresa | Jihovýchodní III 873/31, 14100 Praha |
jednatel | Josef Žváček |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2016 do 11.12.2017 |
Adresa | Dolní 1733/19, 59101 Žďár nad Sázavou |
jednatel | RNDr. Karel Matyska |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2016 do 11.12.2017 |
Adresa | Renoirova 649/10, 15200 Praha |
jednatel | Martin Žváček |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2014 do 23.8.2016 |
Adresa | Dolní 1733/19, 59101 Žďár nad Sázavou |
jednatel | Jiří Matyska |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2015 do 19.1.2016 |
Adresa | Pod Velbabou 1066, 54232 Úpice |
IČO (identifikační číslo): | 03243435 |
---|---|
Jméno: | JR auto s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 7. 2014 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Korunní 1208/74, Praha 10100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 7. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Jan Janoušek |
---|
IČO: | 03243435 |
---|---|
Firma: | JR auto s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 7. 2014 |
Sídlo: | Korunní 1208/74, Praha 10100 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |