JOSTAV spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JOSTAV spol. s r.o. (47785233) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Studánecká 74, 46303 Stráž nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 1993 a je stále aktivní. JOSTAV spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o JOSTAV spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JOSTAV spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 14. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4222 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47785233 | |
Jméno: | JOSTAV spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.4.1993 |
Zapsána dne: | 14.4.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Studánecká 74, Stráž nad Nisou 46303, Česká republika | 23.1.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 23.1.2015 |
provádění inženýrských staveb | 14.4.1993 - 23.1.2015 |
stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek | 14.4.1993 - 23.1.2015 |
Jednatel | Ing. Milan Pavlů |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2015 |
Adresa | Hlávkova 860, 46014 Liberec |
jednatel | Dalibor Zmeko |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2018 |
Adresa | 167, 51101 Modřišice |
Jednatel | Jan Vysušil |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2015 do 12.5.2018 |
Adresa | Studánecká 74, 46303 Stráž nad Nisou |
Jednatel | Ing. Milan Pavlů |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1993 do 23.1.2015 |
Adresa | Hlávkova 860 , 46013 Liberec 13 |
Jednatel | Jan Vysušil |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1993 do 23.1.2015 |
Adresa | Studánecká 74, 46303 Stráž nad Nisou |
IČO (identifikační číslo): | 47785233 |
---|---|
Jméno: | JOSTAV spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 16. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 16. 3. 1998 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Milan Pavlů |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Dalibor Zmeko |
IČO: | 47785233 |
---|---|
Firma: | JOSTAV spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Stráž nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 4. 1993 |
Sídlo: | Studánecká 74, Stráž nad Nisou 46303 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny |