Jokiro s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Jokiro s.r.o. (29158991) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jiráskovo náměstí 840/21, 32600 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 7. 2012 Jokiro s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Jokiro s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Jokiro s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 25. 7. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27675 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29158991 | |
Jméno: | Jokiro s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.7.2012 |
Zapsána dne: | 25.7.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.7.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiráskovo náměstí 840/21, Plzeň 32600, Česká republika | 7.11.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.11.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.7.2012 - 7.11.2014 |
Jednatel | Ing. Richard Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2014 |
Adresa | Čechova 2326/29, 30100 Plzeň |
Jednatel | Milan Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2019 |
Adresa | Zářijová 796/104, 32100 Plzeň |
Jednatel | Milan Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2014 do 1.3.2019 |
Adresa | Na Stráni 573/18, 40001 Ústí nad Labem |
jednatel | Ing. Richard Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 7.11.2014 |
Adresa | Čechova 2326/29, 30100 Plzeň |
jednatel | Milan Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 7.11.2014 |
Adresa | Na Stráni 573/18, 40001 Ústí nad Labem |
IČO: | 29158991 |
---|---|
Firma: | Jokiro s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 7. 2012 |
Sídlo: | Jiráskovo náměstí 840/21, Plzeň 32600 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Výzkum a vývoj |
Činnosti reklamních agentur |
Specializované návrhářské činnosti |
Fotografické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |