Johan, zapsaný ústav má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Johan, zapsaný ústav (68783001) je Ústav. Sídlí na adrese Koperníkova 574/56, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Johan, zapsaný ústav má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Johan, zapsaný ústav nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Johan, zapsaný ústav na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2622 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68783001 | |
Jméno: | Johan, zapsaný ústav | |
Právní forma: | Ústav | 27.6.2016 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Rada sdružení JOHAN o.s. dne 17.12.2015 rozhodla o změně právní formy spolku JOHAN o.s. na ústav Johan, zapsaný ústav. | 27.6.2016 |
Základní kapitál | 100 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Koperníkova 574/56, Plzeň 30100, Česká republika | 16.7.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Havířská 933/11, Plzeň 30100, Česká republika | 1.1.2014 - 16.7.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.6.2016 |
Hostinská činnost | 27.6.2016 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 27.6.2016 |
ředitelka | Ing. Marcela Mašínová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | 48, 50792 Úbislavice |
ředitel | Mgr. et. MgA. Roman Černík |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2016 do 14.2.2024 |
Adresa | 16, 33301 Ves Touškov |
IČO (identifikační číslo): | 68783001 |
---|---|
Jméno: | Johan, zapsaný ústav |
Právní forma podnikání: | Ústav |
Vznik první živnosti: | 22. 9. 1998 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Koperníkova 574/56, Plzeň 30100 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 10. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marcela Mašínová |
---|
IČO: | 68783001 |
---|---|
Firma: | Johan, zapsaný ústav |
Právní forma: | Ústav |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 9. 1998 |
Sídlo: | Koperníkova 574/56, Plzeň 30100 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |