JOB AIR Logistics, a.s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JOB AIR Logistics, a.s. "^v likvidaci"^ (27769984) je Akciová společnost. Sídlí na adrese , Mošnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 2006 JOB AIR Logistics, a.s. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o JOB AIR Logistics, a.s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JOB AIR Logistics, a.s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3036 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27769984 | |
Jméno: | JOB AIR Logistics, a.s. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Akciová společnost | 6.6.2006 |
Zapsána dne: | 6.6.2006 | |
Rozhodnutím valné hromady ze dne 6.5.2013 se společnost JOB AIR Logistics, a.s. zrušuje a vstupuje ke dni 6.5.2013 do likvidace, současně jmenuje likvidátorem společnosti Ing. Tomáše Pešku . | 5.6.2013 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 6.6.2006 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 6.6.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 314/52, Mošnov 74251, Česká republika | 6.6.2006 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.11.2009 |
zastupování v celním řízení | 31.5.2007 - 30.11.2009 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 31.5.2007 - 30.11.2009 |
zasilatelství | 31.5.2007 - 30.11.2009 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 31.5.2007 - 30.11.2009 |
velkoobchod | 31.5.2007 - 30.11.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 6.6.2006 - 30.11.2009 |
člen představenstva | Ing. Alena Šimečková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2011 do 18.1.2013 |
Adresa | Hlavní 89, 74792 Háj ve Slezsku |
člen představenstva | Mgr. Daniel Hurta |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 12.4.2011 |
Adresa | Sokolská 1092, 75701 Valašské Meziříčí |
člen představenstva | Lucie Holková |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 12.4.2011 |
Adresa | Vietnamská 1494/16, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Ing. Josef Horňák |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 19.10.2010 |
Adresa | Resslova 1213/1, 74101 Nový Jičín |
člen představenstva | Ing. Josef Horňák |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2006 do 13.5.2010 |
Adresa | Resslova 1213/1, 74101 Nový Jičín |
člen představenstva | Jan Černohous |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2007 do 17.2.2010 |
Adresa | Zálešná II/3411, 76001 Zlín |
předseda představenstva | Daneš Zátorský |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2006 do 30.11.2009 |
Adresa | Parcelní 20, 71300 Ostrava |
člen představenstva | Martin Lubojacký |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2006 do 31.5.2007 |
Adresa | Sjednocení 757, 74213 Studénka |
IČO: | 27769984 |
---|---|
Firma: | JOB AIR Logistics, a.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Mošnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 6. 2006 |
Sídlo: | , Mošnov |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |
Manipulace s nákladem |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Činnosti vedení podniků |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |