JMPS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JMPS s.r.o. (28782224) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Přerovská 502, 53006 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 2009 JMPS s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o JMPS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JMPS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 27. 11. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27029 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28782224 | |
Jméno: | JMPS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.11.2009 |
Zapsána dne: | 27.11.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.11.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přerovská 502, Pardubice 53006, Česká republika | 24.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Křemenská 906, Pardubice 53006, Česká republika | 27.1.2012 - 24.2.2016 |
Adresa: | Křemenská 905, Pardubice 53006, Česká republika | 27.11.2009 - 27.1.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 2.2.2010 |
služby soukromých detektivů | 2.2.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.11.2009 |
jednatel | PhDr. Jolana Matějková |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2017 |
Adresa | Dvořákova 278, 53701 Chrudim |
jednatel | Monika Gahurová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 15.10.2018 |
Adresa | Lipoltická 13, 53361 Choltice |
jednatel | Monika Gahurová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 15.10.2018 |
Adresa | Lipoltická 13, 53361 Choltice |
jednatel | PhDr. Jolana Matějková |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 do 6.2.2017 |
Adresa | Dvořákova 278, 53701 Chrudim |
jednatel | PhDr. Jolana Matějková |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 do 6.2.2017 |
Adresa | Dvořákova 278, 53701 Chrudim |
jednatel | Monika Gahurová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 do 5.10.2016 |
Adresa | 28, 53501 Bezděkov |
jednatel | Monika Gahurová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 do 5.10.2016 |
Adresa | 28, 53501 Bezděkov |
IČO: | 28782224 |
---|---|
Firma: | JMPS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice VI |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 11. 2009 |
Sídlo: | Přerovská 502, Pardubice 53006 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |