JMO Assets & Property v.o.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JMO Assets & Property v.o.s. "v likvidaci" (26833379) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Sokola Tůmy 743/16, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2004 a je stále aktivní. JMO Assets & Property v.o.s. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o JMO Assets & Property v.o.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JMO Assets & Property v.o.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 1460 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26833379 | |
Jméno: | JMO Assets & Property v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 3.5.2004 |
Zapsána dne: | 3.5.2004 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Dohodou společníků společnosti ze dne 29. 12. 2023 byla ke dni 1. 1. 2024 zrušena společnost JMO Assets & Property v.o.s., s likvidací. Společnost vstoupila do likvidace dne 1. 1. 2024. Do funkce likvidátora byl jmenován Mgr. Lukáš Mokrý, dat. nar. 3. prosince 1975, adresa pro doručování Sokola Tůmy 743/16, 709 00 Ostrava. Likvidátor společnosti vyzývá všechny věřitele, aby ve lhůtě do 15. května 2024 přihlásili své pohledávky do likvidace a současně sdělili informace o majetku či neplatnosti nebo neúčinnosti právních jednání likvidované společnosti, a to na doručovací adresu likvidátora: Mgr. Lukáš Mokrý, Sokola Tůmy 743/16, 709 00 Ostrava, anebo na adresu společnosti. | 12.1.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.1.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokola Tůmy 743/16, Ostrava 70900, Česká republika | 12.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Sokola Tůmy 743/16, Ostrava 70900, Česká republika | 4.10.2006 - 12.12.2014 |
Adresa: | Hollarova 1124/14, Ostrava 70200, Česká republika | 3.5.2004 - 4.10.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 1.1.2015 |
společný výkon advokacie | 3.5.2004 - 1.1.2015 |
Člen statutárního orgánu | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2022 |
Adresa | Moravská 903/59, 70030 Ostrava |
Člen statutárního orgánu | JUDr. Lukáš Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2015 |
Adresa | Zborovská 1542/6, 70200 Ostrava |
Člen statutárního orgánu | Mgr. Petr Otevřel |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2015 |
Adresa | Hřbitovní 834, 74285 Vřesina |
Člen statutárního orgánu | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 do 20.5.2022 |
Adresa | Česká 1444/38, 70030 Ostrava |
Člen statutárního orgánu | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 30.7.2021 |
Adresa | Moravská 903/59, 70030 Ostrava |
Člen statutárního orgánu | JUDr. Lukáš Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2013 do 9.5.2015 |
Adresa | Hrabákova 1780/5, 70200 Ostrava |
Člen statutárního orgánu | Mgr. Petr Otevřel |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2006 do 1.1.2015 |
Adresa | Ruská 818/37a, 70300 Ostrava |
Člen statutárního orgánu | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2004 do 12.12.2014 |
Adresa | Moravská 903/59, 70030 Ostrava |
Člen statutárního orgánu | JUDr. Lukáš Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2006 do 19.10.2013 |
Adresa | U Jičínky 385/12, 74101 Nový Jičín |
Člen statutárního orgánu | Mgr. Lukáš Jansa |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2004 do 4.10.2006 |
Adresa | U Jičínky 385/12, 74101 Nový Jičín |
Člen statutárního orgánu | Mgr. Ondřej Mičaník |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2004 do 13.2.2006 |
Adresa | Boženy Němcové , Nový Jičín |
IČO (identifikační číslo): | 26833379 |
---|---|
Jméno: | JMO Assets & Property v.o.s. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 3. 5. 2004 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Lukáš Jansa |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Petr Otevřel |
IČO: | 26833379 |
---|---|
Firma: | JMO Assets & Property v.o.s. "v likvidaci" |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 5. 2004 |
Sídlo: | Sokola Tůmy 743/16, Ostrava 70900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |