JMB RENT s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JMB RENT s.r.o. (24851400) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kutnohorská 702, 11101 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 11. 2012 a je stále aktivní. JMB RENT s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o JMB RENT s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JMB RENT s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 11. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 201515 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24851400 | |
Jméno: | JMB RENT s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.11.2012 |
Zapsána dne: | 2.11.2012 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 19.9.2014 - 31.5.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.9.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.11.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kutnohorská 702, Praha 10 11101, Česká republika | 23.4.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Jabloňová 2136/11, Praha 10600, Česká republika | 31.5.2018 - 23.4.2024 |
Adresa: | Kubíkova 1176/1, Praha 18200, Česká republika | 27.4.2018 - 31.5.2018 |
Adresa: | Jabloňová 2136/11, Praha 10600, Česká republika | 12.12.2012 - 27.4.2018 |
Adresa: | Slavojova 579/9, Praha 12800, Česká republika | 2.11.2012 - 12.12.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování zdravotních služeb - ambulantní péče - dentální hygienistka | 16.5.2013 - 27.4.2018 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.11.2012 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 2.11.2012 |
jednatel | Ing. Adam Dušánek |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2019 |
Adresa | Racková 909, 25242 Jesenice |
jednatel | Jiří Babák |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2018 do 4.10.2019 |
Adresa | Boloňská 478/1, 10900 Praha |
jednatel | Daniel Roman |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2018 do 31.5.2018 |
Adresa | Kubíkova 1176/1, 18200 Praha |
jednatel | Denisa Babáková |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2013 do 27.4.2018 |
Adresa | Pod Habrovcem 468, 25163 Strančice |
jednatel | Denisa Babáková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2012 do 13.11.2013 |
Adresa | Na Klikovce 1279/3, 14000 Praha |
jednatel | PaedDr. Marie Maňasová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2012 do 12.12.2012 |
Adresa | Husníkova 2082/12, 15800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 24851400 |
---|---|
Jméno: | JMB RENT s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 11. 2012 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kutnohorská 702, Praha 10 11101 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Adam Dušánek |
---|
IČO: | 24851400 |
---|---|
Firma: | JMB RENT s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Dolní Měcholupy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 11. 2012 |
Sídlo: | Kutnohorská 702, Praha 10 11101 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |