JKM Praktik spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JKM Praktik spol. s r.o. (25783491) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hradební 761/3, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 1999 a je stále aktivní. JKM Praktik spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o JKM Praktik spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JKM Praktik spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 7. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 69871 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25783491 | |
Jméno: | JKM Praktik spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.7.1999 |
Zapsána dne: | 27.7.1999 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.4.2000 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.7.1999 - 26.4.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hradební 761/3, Praha 11000, Česká republika | 21.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hradební 3, Praha l 11000, Česká republika | 27.7.1999 - 21.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.3.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /s výjimkou zboží uvedeného v příl. l - 3 zák.č. 455/9l Sb.o živnostenském podnikání ve znění p.p. a tímto zákonem vyloučeného/ | 27.7.1999 - 30.3.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 27.7.1999 - 30.3.2009 |
jednatel | Jiří Kapr |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2016 |
Adresa | Sázavská 1991/3, 25101 Říčany |
jednatel | Lucie Kokrhounová |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2016 |
Adresa | Nad Bahnivkou 156, 25101 Říčany |
jednatel | Lucie Kokrhounová |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2011 do 21.11.2016 |
Adresa | Nad Bahnivkou 156, 25101 Říčany |
jednatel | Jiří Kapr |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2011 do 21.11.2016 |
Adresa | Sázavská 1991/3, 25101 Říčany |
jednatel | Marie Kaprová |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2009 do 20.9.2011 |
Adresa | Vltavská 636/15, 25101 Říčany |
jednatel | Marie Kaprová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1999 do 11.6.2009 |
Adresa | Vltavská 636/13, 25101 Říčany |
jednatel | Jiří Kapr |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1999 do 30.3.2009 |
Adresa | Vltavská 636/13, 25101 Říčany |
IČO (identifikační číslo): | 25783491 |
---|---|
Jméno: | JKM Praktik spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 7. 1999 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 7. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2011 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Lucie Kokrhounová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Kapr |
IČO: | 25783491 |
---|---|
Firma: | JKM Praktik spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 7. 1999 |
Sídlo: | Hradební 761/3, Praha 11000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |