Jiří Martinek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Jiří Martinek (16261542) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má celkem dva obory činností. Živnost provozuje od roku 1991. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Jiří Martinek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Jiří Martinek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 16261542 |
---|---|
Jméno: | Jiří Martinek |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 9. 4. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | plk. Truhláře 113, Lomnice nad Popelkou 51251 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 30. 12. 1992 |
Přerušeno od | 22. 5. 2019 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 12. 12. 2012 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Martinek |
---|
IČO: | 16261542 |
---|---|
Firma: | Jiří Martinek |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Lomnice nad Popelkou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 9. 4. 1991 |
Sídlo: | plk. Truhláře 113, Lomnice nad Popelkou 51251 |
---|
Ubytování |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |