JING YA spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JING YA spol. s r.o. v likvidaci (61457531) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Milevská 1120/34, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1994 a je stále aktivní. JING YA spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o JING YA spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JING YA spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 4. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27930 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61457531 | |
Jméno: | JING YA spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.4.1994 |
Zapsána dne: | 1.4.1994 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 1053/2024-14 ze dne 16.5.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.6.2024. | 3.7.2024 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 14. 3. 1994 | 1.4.1994 |
Základní kapitál | 150 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.4.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Milevská 1120/34, Praha 14000, Česká republika | 14.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Milevská 1120/34, Praha 14000, Česká republika | 1.4.1994 - 14.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) | 1.4.1994 |
Jednatel | Kong Qing Wen |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 |
Adresa | náměstí Svobody 728/1, 16000 Praha |
Jednatel | Kong Qing Wen |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1994 do 14.10.2016 |
Adresa | náměstí Svobody 728/1, 16000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 61457531 |
---|---|
Jméno: | JING YA spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 4. 1994 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Milevská 1120/34, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 3. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Qing Wen Kong |
---|
IČO: | 61457531 |
---|---|
Firma: | JING YA spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 4. 1994 |
Sídlo: | Milevská 1120/34, Praha 14000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |