JILO, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JILO, spol. s r.o. (26365642) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 2194, 35601 Sokolov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2004 a je stále aktivní. JILO, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o JILO, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JILO, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 14. 1. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15499 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26365642 | |
Jméno: | JILO, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.1.2004 |
Zapsána dne: | 14.1.2004 | |
Jediný společník rozhodl dne 30.10.2015 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze stávající výše 200.000,- Kč o částku 12.300.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 12.500.000,- Kč, a to peněžitým vkladem s tím, že vklado vou povinnost převzal v plné výši jediný společník společnosti společnost BELLIAR HOLIDNGS LIMITED, registrační číslo HE 257596, se sídlem Simou Menardou 8, Ria Court 8, Office 101, 6015 Larnaca, Kyperská republika. Co do částky 9.657.800,47 Kč splnil jed iný společník svou vkladovou povinnost uzavřením dohody o započtení oproti existujícím pohledávkám jediného společníka. Zbylou část své vkladové povinnosti ve výši 2.642.199,53 Kč uhradil jediný společník bezhotovostním převodem na bankovní účet společnos ti. | 9.2.2016 | |
Jediný společník rozhodl dne 30.10.2015 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze stávající výše 200.000,- Kč o částku 13.300.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 13.500.000,- Kč, a to peněžitým vkladem s tím, že vklado vou povinnost převzal v plné výši jediný společník společnosti společnost BELLIAR HOLIDNGS LIMITED, registrační číslo HE 257596, se sídlem Simou Menardou 8, Ria Court 8, Office 101, 6015 Larnaca, Kyperská republika. Co do částky 9.657.800,47 Kč splnil jed iný společník svou vkladovou povinnost uzavřením dohody o započtení oproti existujícím pohledávkám jediného společníka. Zbylou část své vkladové povinnosti ve výši 2.642.199,53 Kč uhradil jediný společník bezhotovostním převodem na bankovní účet společnos ti. | 19.1.2016 - 9.2.2016 |
Základní kapitál | 12 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.2.2016 | |
Základní kapitál | 13 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.2016 - 9.2.2016 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.1.2004 - 19.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 2194, Sokolov 35601, Česká republika | 29.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Hrušková 2194, Sokolov 35601, Česká republika | 24.11.2006 - 29.9.2015 |
Adresa: | Slovenská 1951, Sokolov 35601, Česká republika | 14.1.2004 - 24.11.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 19.1.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.1.2016 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 19.1.2016 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 22.11.2007 - 19.1.2016 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 22.11.2007 - 19.1.2016 |
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici | 24.11.2006 - 19.1.2016 |
hostinská činnost | 24.11.2006 - 19.1.2016 |
zprostředkování obchodu | 14.1.2004 - 19.1.2016 |
realitní činnost | 14.1.2004 - 19.1.2016 |
reklamní činnost a marketing | 14.1.2004 - 19.1.2016 |
Jednatel | Aizhan Bexeitova |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2016 |
Adresa | Almali bak 10 , Almaty |
Jednatel | Aizhan Bexeitova |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2014 |
Adresa | Dotyk st. 47-17 , Almaty |
Jednatel | Aizhan Bexeitova |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2014 do 19.1.2016 |
Adresa | Dotyk st. 47-17 , Almaty |
jednatel | René Průša |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2013 do 17.4.2014 |
Adresa | Svahová 988/10, 36001 Karlovy Vary |
Jednatel | Jiří Loník |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2004 do 25.1.2013 |
Adresa | Boženy Němcové 861, 35751 Kynšperk nad Ohří |
IČO (identifikační číslo): | 26365642 |
---|---|
Jméno: | JILO, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 1. 2004 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 2194, Sokolov 35601 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 9. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Aizhan Bexeitova |
---|
IČO: | 26365642 |
---|---|
Firma: | JILO, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Sokolov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 1. 2004 |
Sídlo: | 2194, Sokolov 35601 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Provozování sportovních zařízení |
Ostatní sportovní činnosti |