Jihočeský Hasičský sportovní klub, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Jihočeský Hasičský sportovní klub, z.s. (70850739) je Spolek. Sídlí na adrese Podsrpenská 438, 38601 Strakonice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Jihočeský Hasičský sportovní klub, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Jihočeský Hasičský sportovní klub, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Jihočeský Hasičský sportovní klub, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3050 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70850739 | |
Jméno: | Jihočeský Hasičský sportovní klub, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podsrpenská 438, Strakonice 38601, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
prezident | Mgr. Václav Svach |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2019 |
Adresa | Na Výsluní 1301, 38601 Strakonice |
jednatel | Ing. František Hrach |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2019 |
Adresa | 360, 38472 Zdíkov |
pokladník - hospodář | Bc. Jana Krabcová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2019 |
Adresa | Růžová 190/4, 37371 Rudolfov |
člen výkonného výboru | Karel Trantina |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2019 |
Adresa | 17. listopadu 1705, 39701 Písek |
člen výkonného výboru | Libor Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2019 |
Adresa | Sládkův kopec 1089, 37701 Jindřichův Hradec |
prezident | Václav Svach |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2018 do 22.8.2019 |
Adresa | Na Výsluní 1301, 38601 Strakonice |
prezident | Václav Svach |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2017 do 19.12.2018 |
Adresa | Bavorova 998, 38601 Strakonice |
IČO: | 70850739 |
---|---|
Firma: | Jihočeský Hasičský sportovní klub, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Strakonice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 6. 2000 |
Sídlo: | Podsrpenská 438, Strakonice 38601 |
---|
Činnosti sportovních klubů |