Jihočeské nemocnice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Jihočeské nemocnice, a.s. (26093804) je Akciová společnost. Sídlí na adrese B. Němcové 585/54, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 9. 2005 a je stále aktivní. Jihočeské nemocnice, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Jihočeské nemocnice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Jihočeské nemocnice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 12. 9. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1451 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26093804 | |
Jméno: | Jihočeské nemocnice, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 12.9.2005 |
Zapsána dne: | 12.9.2005 | |
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. rozhodl dne 2.10.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 400 000,- Kč, slovy dvamilionyčtyřistatisíc korun českých o částku 200 000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých na částku 2 600 000,- Kč, slovy dvamilionyšestsettisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu v rámci projektu Healthacross in Practice, dle Čl. 6 bod 9 SM/115/RK. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 25 a 26. Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 224577984/0300, vedený u Československé obchodní banky, přičemž splaceno bude 200 000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. | 9.12.2014 - 31.1.2015 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 26.6.2014 - 9.3.2017 | |
Počet členů dozorčí rady: 9 | 26.6.2014 - 9.3.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.6.2014 | |
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. rozhodl dne 26. 6. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých o částku 400 000,- Kč, slovy čtyřistatisíc korun českých na částku 2 400 000,- Kč, slovy dvamilionyčtyřistatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 21 až 24. Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, B. Němcové 49/3, PSČ 370 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 224577984/0300, vedený u Československé obchodní banky, přičemž splaceno bude 400 000,- Kč, slovy čtyřistatisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. | 6.8.2012 - 28.8.2012 |
Základní kapitál | 2 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 600 000 Kč | |
Platnost od - do | 9.12.2014 | |
Základní kapitál | 2 400 000 Kč | |
Splaceno | 2 400 000 Kč | |
Platnost od - do | 28.8.2012 - 9.12.2014 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 12.9.2005 - 28.8.2012 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 26 | 9.12.2014 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 24 | 28.8.2012 - 9.12.2014 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 12.9.2005 - 28.8.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | B. Němcové 585/54, České Budějovice 37001, Česká republika | 1.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | B. Němcové 49/3, České Budějovice 37001, Česká republika | 12.9.2005 - 1.7.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | 21.12.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.4.2009 - 21.12.2021 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 27.10.2008 - 24.4.2009 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 27.10.2008 - 24.4.2009 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 12.9.2005 - 24.4.2009 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 12.9.2005 - 24.4.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 12.9.2005 - 24.4.2009 |
velkoobchod | 12.9.2005 - 24.4.2009 |
člen představenstva | Ing. Michal Čarvaš, MBA |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2024 |
Adresa | Na Hájcích 284, 37324 Římov |
člen představenstva | MUDr. Jiří Holan MBA |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2021 |
Adresa | Gregorova 2600, 39701 Písek |
předseda představenstva | Mgr. Petr Studenovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2022 |
Adresa | Labská 1148/2, 37011 České Budějovice |
člen představenstva | Ing. Michal Čarvaš, MBA |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2024 do 12.6.2024 |
Adresa | Na Hájcích 284, 37324 Římov |
člen představenstva | Ing. Michal Čarvaš MBA |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2019 do 12.1.2024 |
Adresa | Mlýnská 468, 37382 Boršov nad Vltavou |
předseda představenstva | MUDr. Zuzana Roithová MBA |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2017 do 6.5.2022 |
Adresa | 1, 37808 Dvory nad Lužnicí |
člen představenstva | Ing. Michal Čarvaš MBA |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2016 do 22.6.2019 |
Adresa | Mlýnská 468, 37382 Boršov nad Vltavou |
předseda představenstva | Ing. Martin Bláha MBA |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2014 do 7.6.2017 |
Adresa | Vídeňská 12, 37833 Nová Bystřice |
člen představenstva | Petr Novák |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2017 do 7.6.2017 |
Adresa | Petrohradská 2853, 39003 Tábor |
člen představenstva | MUDr. Miroslava Člupková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2013 do 9.3.2017 |
Adresa | Na Hradbách 36, 37701 Jindřichův Hradec |
člen představenstva | Ing. Michal Čarvaš MBA |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2014 do 15.7.2016 |
Adresa | Mlýnská 492, 37382 Boršov nad Vltavou |
člen představenstva | Ing. Michal Čarvaš |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2012 do 26.6.2014 |
Adresa | Obecní 4, 37382 Boršov nad Vltavou |
člen představenstva | Ing. Martin Bláha MBA |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2014 do 21.3.2014 |
Adresa | Vídeňská 12, 37833 Nová Bystřice |
předseda představenstva | Ing. Martin Bláha MBA |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2013 do 26.2.2014 |
Adresa | Vídeňská 12, 37833 Nová Bystřice |
předseda představenstva | Ing. Martin Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2009 do 21.3.2013 |
Adresa | Vídeňská 12, 37833 Nová Bystřice |
člen představenstva | Ing. Ivo Houška MBA |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2010 do 21.3.2013 |
Adresa | Ledenická 1547/85, 37006 České Budějovice |
člen představenstva | Ing. Michal Čarvaš |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2009 do 6.8.2012 |
Adresa | Na Zdolnici 299, 25070 Odolena Voda |
člen představenstva | Ing. Jan Švejda |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2006 do 27.1.2010 |
Adresa | Plzeňská 2142/14, 37004 České Budějovice |
předseda představenstva | MUDr. Zdeněk Hejduk |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2008 do 3.7.2009 |
Adresa | Antonína Barcala , České Budějovice |
člen představenstva | Ing. Martin Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2009 do 3.7.2009 |
Adresa | Vídeňská 12, 37833 Nová Bystřice |
člen představenstva | Ing. Milan Voldřich |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2008 do 20.1.2009 |
Adresa | Nábřežní 83, 38601 Strakonice |
člen představenstva | MUDr. Zdeněk Hejduk |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2006 do 2.10.2008 |
Adresa | Antonína Barcala , České Budějovice |
předseda představenstva | MUDr. Petr Pumpr |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2006 do 2.10.2008 |
Adresa | Fráni Šrámka 156, 39701 Písek |
předseda představenstva | MUDr. Zdeněk Hejduk |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2005 do 11.1.2006 |
Adresa | Antonína Barcala , České Budějovice |
člen představenstva | Ing. Ivan Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2005 do 11.1.2006 |
Adresa | Hlinecká 681, 37501 Týn nad Vltavou |
člen představenstva | Ing. Václav Protiva |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2005 do 11.1.2006 |
Adresa | Chvalšinská 231, 38101 Český Krumlov |
IČO (identifikační číslo): | 26093804 |
---|---|
Jméno: | Jihočeské nemocnice, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 12. 9. 2005 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Čarvaš MBA |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Zuzana Roithová MBA |
IČO: | 26093804 |
---|---|
Firma: | Jihočeské nemocnice, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 12. 9. 2005 |
Sídlo: | B. Němcové 585/54, České Budějovice 37001 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Informační činnosti |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní vzdělávání |