JGK Environmental Consultancy, s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JGK Environmental Consultancy, s. r. o. (25225421) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 14, 34802 Bor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 9. 1998 JGK Environmental Consultancy, s. r. o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o JGK Environmental Consultancy, s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JGK Environmental Consultancy, s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 29. 9. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10289 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25225421 | |
Jméno: | JGK Environmental Consultancy, s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.9.1998 |
Zapsána dne: | 29.9.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.9.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 14, Bor 34802, Česká republika | 18.9.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Klíčov , Tachov , Česká republika | 29.9.1998 - 18.9.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelské a obstaravatelské služby | 29.9.1998 |
jednatel | Elizabeth Anna Colville |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2012 |
Adresa | Mor y Myndd , Llaneilian, Amlwch, Anglesey |
Jednatel | John Gordon Kelcey |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2003 do 8.3.2012 |
Adresa | , Mor y Myndd, Llaneilian Amlwch, Ynys Mon LL68 9LR, Wales |
Jednatel | Jaroslav Švihla |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2002 do 28.11.2003 |
Adresa | Zahradní 555, 34802 Bor |
Jednatel | Ottokar Ziegler |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1998 do 18.9.2002 |
Adresa | Klíčov , Tachov |
IČO: | 25225421 |
---|---|
Firma: | JGK Environmental Consultancy, s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tachov |
Základní územní jednotka: | Bor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 9. 1998 |
Sídlo: | 14, Bor 34802 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |