Jezdecký spolek ROBA - H & P má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Jezdecký spolek ROBA - H & P (66596815) je Spolek. Sídlí na adrese 164, 67902 Žďár. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Jezdecký spolek ROBA - H & P má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Jezdecký spolek ROBA - H & P nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Jezdecký spolek ROBA - H & P na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6536 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66596815 | |
Jméno: | Jezdecký spolek ROBA - H & P | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 164, Žďár 67902, Česká republika | 2.3.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 54, Vavřinec 67913, Česká republika | 17.2.2016 - 2.3.2022 |
Adresa: | Horníkova 2059/2, Brno 62800, Česká republika | 1.1.2014 - 17.2.2016 |
Předseda | Erika Skotáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2021 |
Adresa | 164, 67902 Žďár |
člen výboru | Leoš Skoták |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2021 |
Adresa | 164, 67902 Žďár |
Pokladník | Jiří Kudláček |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2017 |
Adresa | 174, 67902 Petrovice |
člen výboru | Leoš Skoták |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 do 17.9.2021 |
Adresa | 54, 67913 Vavřinec |
Předseda | Erika Skotáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 do 17.9.2021 |
Adresa | 54, 67913 Vavřinec |
Pokladník | Jiří Kudláček |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 do 24.3.2017 |
Adresa | Wintrova 2853/30a, 62800 Brno |
Pokladník | Jiří Kudláček |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 do 24.3.2017 |
Adresa | Wintrova 2853/30a, 62800 Brno |
IČO: | 66596815 |
---|---|
Firma: | Jezdecký spolek ROBA - H & P |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Žďár |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 12. 1997 |
Sídlo: | 164, Žďár 67902 |
---|
Provozování sportovních zařízení |