JEMČA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JEMČA a.s. (27426912) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Znojemská 687, 67531 Jemnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 2006 JEMČA a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o JEMČA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JEMČA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 3. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 4651 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27426912 | |
Jméno: | Tata Global Beverages Czech Republic a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.3.2006 |
Zapsána dne: | 1.3.2006 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 8.7.2014 - 19.11.2016 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 8.7.2014 - 19.11.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.7.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.3.2006 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 8.7.2014 |
kmenové akcie na majitele | 20 000 Kč | 100 | 1.3.2006 - 8.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Znojemská 687, Jemnice 67531, Česká republika | 17.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | U elektrárny 516, Vrané nad Vltavou 25246, Česká republika | 13.1.2020 - 17.2.2020 |
Adresa: | Znojemská 687, Jemnice 67531, Česká republika | 8.7.2014 - 13.1.2020 |
Adresa: | Znojemská 687, Jemnice 67531, Česká republika | 26.4.2006 - 8.7.2014 |
Adresa: | Klimentská 1216/46, Praha 11000, Česká republika | 1.3.2006 - 26.4.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.7.2011 |
výroba potravinářských výrobků | 5.6.2006 - 14.7.2011 |
zprostředkování obchodu a služeb | 5.6.2006 - 14.7.2011 |
velkoobchod | 5.6.2006 - 14.7.2011 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 5.6.2006 - 14.7.2011 |
balicí činnosti | 5.6.2006 - 14.7.2011 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 5.6.2006 - 14.7.2011 |
člen představenstva | PharmDr. Vladimír Műller |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2020 |
Adresa | Rybova 1899/4, 50009 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Markéta Dittrichová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2020 |
Adresa | 136, 53305 Dříteč |
člen představenstva | Ashish Sen |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 do 13.1.2020 |
Adresa | 41 Chasewood park, Sadbury Hill , Harrow, Londýn |
Předseda představenstva | Manesh Thakrar |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2019 do 13.1.2020 |
Adresa | West Quay Village, Yeading, Middlesex , 34 Marina Approach |
člen představenstva | Manesh Thakrar |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 do 1.11.2019 |
Adresa | West Quay Village, Yeading, Middlesex , 34 Marina Approach |
člen představenstva | Ajoy Kumar Misra |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 18.10.2019 |
Adresa | Mahalaxmi East, Mumbai, 501 Tower 3 (Electra), Planet Godrej, Old Simplex Mills Compound, Near Jacobs Circle, 30 , Keshavrao Khadye Marg, |
předseda představenstva | Nigel John Spencer Holland |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 do 17.10.2018 |
Adresa | Longwell, The Tryst House , Maidford, Northamptonshire |
člen představenstva | Manesh Thakrar |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2016 do 24.11.2016 |
Adresa | West Quay Village, Yeading, Middlesex , 34 Marina Approach |
předseda představenstva | Nigel John Spencer Holland |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2016 do 24.11.2016 |
Adresa | Longwell, The Tryst House , Maidford, Northamptonshire |
člen představenstva | Manesh Thakrar |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 19.11.2016 |
Adresa | West Quay Village, Yeading, Middlesex , 34 Marina Approach |
předseda představenstva | Nigel John Spencer Holland |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 19.11.2016 |
Adresa | Longwell, The Tryst House , Maidford, Northamptonshire |
člen představenstva | Ajoy Kumar Misra |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2014 do 21.10.2015 |
Adresa | 501 Tower 3 (Electra), Planet Godrej, Old Simplex Mills Compound, Near Jacobs Circle, 30, Keshavrao Khadye Marg , Mahalaxmi East, Mumbai |
člen představenstva | Manesh Thakrar |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2011 do 21.10.2015 |
Adresa | , 34 Marina Approach, West Quay Village, Yeading, Middlesex, UB4 9TB |
předseda představenstva | Nigel John Spencer Holland |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2011 do 21.10.2015 |
Adresa | , Maidford, Northamptonshire, Longwell, The Tryst House, NN12 8HT |
člen představenstva | Harish Ramananda Bhat |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2013 do 22.8.2014 |
Adresa | Krest Park Apts,Old Kanakapura Road Basavanagudi , Bangalore, Karnataka |
člen představenstva | Percy Temurasp Siganporia |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2009 do 18.1.2013 |
Adresa | , Woodlands Syndicate, Alipore Road 8/7, 700 027 Kolkata, West Bengal |
člen představenstva | Garry Nield |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2007 do 18.11.2011 |
Adresa | , Gayton, Wirral, Gayton Cottage, Cottage Lane, CH60 8PA |
člen představenstva | Richard Forrest |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2009 do 18.11.2011 |
Adresa | , Twickenham, Middlesex, Winchester Road 53, TW1 1LE |
předseda představenstva | Sandeep Manas Das |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2007 do 14.7.2011 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/124, 15000 Praha |
člen představenstva | Alexandra Brown |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2007 do 6.3.2009 |
Adresa | , Aylesbury, Buckinghamshire Pitchcott, Manor Farm Barn |
člen představenstva | Kenneth Pringle |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2006 do 27.12.2007 |
Adresa | , Long Crendon, Bucks HP18 9AN, Pound Cottage, High Street 106 |
člen představenstva | Vijay Singh |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2006 do 27.12.2007 |
Adresa | , London, N2 0HG, Hampstead Garden Suburb, Brim Hill 44 |
předseda představenstva | Peter Dylan Unsworth |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2006 do 27.12.2007 |
Adresa | , Bicester, Oxon OX27 9AS, Stratton Audley The Bradburys 2 |
předseda představenstva | Markéta Hejmová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2006 do 13.6.2006 |
Adresa | Mirošovická 268/12, 10000 Praha |
člen představenstva | Daniela Černá |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2006 do 13.6.2006 |
Adresa | Národní obrany 909/45, 16000 Praha |
člen představenstva | Anna Rubínová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2006 do 13.6.2006 |
Adresa | Baranova 626/36, 13000 Praha |
IČO: | 27426912 |
---|---|
Firma: | JEMČA a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Jemnice |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 3. 2006 |
Sídlo: | Znojemská 687, Jemnice 67531 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Skladování |
Manipulace s nákladem |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Balicí činnosti |