JEGAS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JEGAS, spol. s r.o. (25639242) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mašatova 421/25, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 1998 JEGAS, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o JEGAS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JEGAS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 1. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 57090 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25639242 | |
Jméno: | JEGAS, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.1.1998 |
Zapsána dne: | 19.1.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mašatova 421/25, Praha 4 14800, Česká republika | 19.1.1998 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost realitní kanceláře | 19.1.1998 |
jednatel | Zdeňka Rathouská |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2004 do 4.3.2022 |
Adresa | Mašatova 421/25, Praha 4 |
Jednatel | ing. Jiří Rathouský |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1998 do 27.4.2004 |
Adresa | Mašatova 421/25, Praha 4 |
Jednatel | Jan Jeglík |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1998 do 27.4.2004 |
Adresa | Na Hřebenkách 2776/76, Praha 5 |
IČO: | 25639242 |
---|---|
Firma: | JEGAS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Kunratice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 1. 1998 |
Sídlo: | Mašatova 421/25, Praha 14800 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |