JCR spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JCR spol. s r.o. (47782561) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 1993 a je stále aktivní. JCR spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o JCR spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JCR spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 4. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3976 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47782561 | |
Jméno: | JCR spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.1.1993 |
Zapsána dne: | 4.1.1993 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Horská 91, Liberec 17 46014, Česká republika | 22.3.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Rudolfovská čp. 91, Liberec 17 46014, Česká republika | 2.12.2002 - 22.3.2010 |
Adresa: | Na skřivanech 173 , Liberec 15 , Česká republika | 4.1.1993 - 2.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie | 2.12.2002 |
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely | 2.12.2002 |
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví | 2.12.2002 |
- stavba strojů s mechanickým pohonem | 4.1.1993 - 2.12.2002 |
Jednatel | Jaromír Cvejn |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2021 |
Adresa | Na Skřivanech 173, 46015 Liberec |
Jednatel | Jaromír Cvejn |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2002 do 3.5.2021 |
Adresa | Na Skřivanech 173, 46001 Liberec 15 |
Jednatel | Ing. Ivan Rous |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2002 do 12.2.2010 |
Adresa | Aloisina výšina 638, 46015 Liberec 15 |
Jednatel | Ing. Ivan Rous |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.1996 do 2.12.2002 |
Adresa | Aloisina výšina 638, Liberec 15 |
Jednatel | Jaromír Cvejn |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1998 do 2.12.2002 |
Adresa | Na skřivanech 173 , Liberec 15 |
Jednatel | Jaromír Cvejn |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.1993 do 18.11.1998 |
Adresa | Na skřivanech 173 , Liberec 15 |
Jednatel | Karel Cerman |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.1993 do 3.4.1996 |
Adresa | Švermova 118 , Liberec 20 |
IČO (identifikační číslo): | 47782561 |
---|---|
Jméno: | JCR spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Horská 91, Liberec 46014 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 4. 3. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Cvejn |
---|
IČO: | 47782561 |
---|---|
Firma: | JCR spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 1. 1993 |
Sídlo: | , Liberec |
---|
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. |