Jazyko s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Jazyko s.r.o. (10962379) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 17, 38101 Srnín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 2021 Jazyko s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Jazyko s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Jazyko s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 17. 6. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31145 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10962379 | |
Jméno: | Jazyko s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.6.2021 |
Zapsána dne: | 17.6.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 17, Srnín 38101, Česká republika | 17.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Otakarova 1364/45, České Budějovice 37001, Česká republika | 17.6.2021 - 17.4.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Překladatelská a tlumočnická činnost, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. | 17.4.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.6.2021 - 17.4.2023 |
jednatel | Soňa Dobiášová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2021 |
Adresa | 17, 38101 Srnín |
jednatel | Mgr. František Funda |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2021 |
Adresa | 17, 38101 Srnín |
jednatel | Ing. Hana Kolková |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2021 do 17.4.2023 |
Adresa | 15, 37372 Lišov |
jednatel | Mgr. František Funda |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2021 do 16.12.2021 |
Adresa | 100, 38601 Čejetice |
IČO: | 10962379 |
---|---|
Firma: | Jazyko s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Srnín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 6. 2021 |
Sídlo: | 17, Srnín 38101 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Informační a komunikační činnosti |