JAVIOLA CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JAVIOLA CZ, a.s. (26839695) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Šumavská 2535/43, 78701 Šumperk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 2004 JAVIOLA CZ, a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o JAVIOLA CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JAVIOLA CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 7. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2817 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26839695 | |
Jméno: | JAVIOLA CZ, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 29.7.2004 |
Zapsána dne: | 29.7.2004 | |
Akcie na jméno jsou převoditelné jen se souhlasem valné hromady. Není-li splněna podmínka udělení souhlasu k převodu akcií valnou hromadou, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná, ledaže valná hromada bez zbytečného odkladu poté, co se o uzavření smlouvy dozvěděla, udělí souhlas dodatečně. | 17.8.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 12.7.2014 - 21.4.2016 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 12.7.2014 - 21.4.2016 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.8.2005 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 29.7.2004 - 3.8.2005 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 12.7.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 29.7.2004 - 12.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šumavská 2535/43, Šumperk 78701, Česká republika | 21.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Bezručova 795/13, Mohelnice 78985, Česká republika | 29.7.2004 - 24.5.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.6.2011 |
realitní činnost | 29.7.2004 - 28.6.2011 |
Člen představenstva | Jaromír Vysloužil |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2020 |
Adresa | Čiklova 279/15, 14000 Praha |
Člen představenstva | Jaromír Vysloužil |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2016 do 22.6.2020 |
Adresa | Čiklova 279/15, 14000 Praha |
člen představenstva | Jaromír Vysloužil |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2014 do 20.4.2016 |
Adresa | Čiklova 279/15, 14000 Praha |
člen představenstva | Petra Aberlová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 do 12.7.2014 |
Adresa | Krátká 285/3, 78701 Šumperk |
předseda představenstva | Jaromír Vysloužil |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 do 12.7.2014 |
Adresa | Čiklova 279/15, 14000 Praha 4 |
člen představenstva | Vendula Kousalová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2012 do 12.7.2014 |
Adresa | Langrova 105/8, 78701 Šumperk |
člen představenstva | Milan Poisl |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2010 do 13.6.2012 |
Adresa | Čajkovského 1986/40, 78701 Šumperk |
člen představenstva | Roman Horák |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2004 do 6.8.2010 |
Adresa | Finská 2714/8, 78701 Šumperk |
předseda představenstva | Jaromír Vysloužil |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2006 do 6.8.2010 |
Adresa | Čiklova 279/15, 78820 Praha 4 |
člen představenstva | Milan Poisl |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2006 do 6.8.2010 |
Adresa | Čajkovského 1986/40, 78701 Šumperk |
předseda představenstva | Jan Červinka |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2004 do 19.9.2006 |
Adresa | Králec 49, 78820 Dolní Studénky |
člen představenstva | Marie Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2004 do 19.9.2006 |
Adresa | Hliník 382, 79827 Němčice nad Hanou |
IČO: | 26839695 |
---|---|
Firma: | JAVIOLA CZ, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Šumperk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 7. 2004 |
Sídlo: | Šumavská 2535/43, Šumperk 78701 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |