JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář s.r.o. (05041872) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Štěpánská 644/35, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2016 JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 5. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 77402 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05041872 | |
Jméno: | JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 3.5.2016 |
Zapsána dne: | 3.5.2016 | |
Veřejná obchodní společnost JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář v.o.s. změnila svoji právní formu na společnost s ručením omezeným JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář s.r.o. dle projektu změny právní formy ze dne 12. 12. 2023. | 1.4.2024 | |
Mgr. Robert Jaroš jako společník vložil do společnosti nepeněžitý vklad spočívající v jeho obchodním závodu, který ve smyslu § 502 občanského zákoníku představuje organizovaný soubor jmění, který Mgr. Robert Jaroš jako podnikatel pod IČ 71468145 a advokát vykonávající advokacii samostatně pod evidenčním číslem České advokátní komory č. 12083 vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. JUDr. Vojtěch Vávra, LL.M. vložil do společnosti nepeněžitý vklad spočívající v jeho obchodním závodu, který ve smyslu § 502 občanského zákoníku představuje organizovaný soubor jmění, který JUDr. Vojtěch Vávra, LL.M. jako podnikatel pod IČ 71662405, advokát vykonávající advokacii samostatně pod evidenčním číslem České advokátní komory č. 12519 vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. | 3.5.2016 |
Základní kapitál | 30 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.7.2024 | |
Základní kapitál | 65 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.4.2024 - 30.7.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štěpánská 644/35, Praha 11000, Česká republika | 29.6.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Školská 694/32, Praha 11000, Česká republika | 3.5.2016 - 29.6.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výkon advokacie | 1.4.2024 |
výkon advokacie podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění | 3.5.2016 - 1.4.2024 |
Jednatel | Mgr. Robert Jaroš |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2024 |
Adresa | Rostovská 16/20, 10100 Praha |
Jednatel | JUDr. Vojtěch Vávra LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2024 |
Adresa | 106, 25230 Řevnice |
Statutární orgán - společník | Mgr. Robert Jaroš |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2016 do 1.4.2024 |
Adresa | Rostovská 16/20, 10100 Praha |
Statutární orgán - společník | JUDr. Vojtěch Vávra LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2016 do 1.4.2024 |
Adresa | 106, 25230 Řevnice |
IČO: | 05041872 |
---|---|
Firma: | JAROŠ & VÁVRA, advokátní kancelář s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 5. 2016 |
Sídlo: | Štěpánská 644/35, Praha 11000 |
---|
Právní činnosti |