Järgen family, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Järgen family, z.s. (07753705) je Spolek. Sídlí na adrese Mimoňská 142, 47127 Stráž pod Ralskem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 1. 2019 Järgen family, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Järgen family, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Järgen family, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 1. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12079 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07753705 | |
Jméno: | Järgen family, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 18.1.2019 |
Zapsána dne: | 18.1.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mimoňská 142, Stráž pod Ralskem 47127, Česká republika | 18.1.2019 |
---|
předseda rady | Patrik Želechovský |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 |
Adresa | Mimoňská 143, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda rady | Bc. Dominika Schicketanzová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 |
Adresa | Sídliště pod Ralskem 571, 47124 Mimoň |
místopředseda rady | Bc. Michael Musil |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 |
Adresa | Máchova 377, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda rady | Jiří Votoček |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 |
Adresa | Máchova 355, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda rady | Bc. Tereza Šindelářová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2023 |
Adresa | Mimoňská 142, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda rady | Marek Šindelář |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2023 |
Adresa | Mimoňská 142, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda rady | Bc. Tereza Šindelářová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 do 12.5.2023 |
Adresa | Máchova 4, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda rady | Marek Šindelář |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 do 12.5.2023 |
Adresa | Máchova 4, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda rady | Bc. Tereza Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2019 do 11.10.2019 |
Adresa | Máchova 4, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda rady | Bc. Tereza Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 do 9.10.2019 |
Adresa | Máchova 377, 47127 Stráž pod Ralskem |
IČO: | 07753705 |
---|---|
Firma: | Järgen family, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Stráž pod Ralskem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 1. 2019 |
Sídlo: | Mimoňská 142, Stráž pod Ralskem 47127 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |