JANKEREN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JANKEREN s.r.o. (28252195) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podbabská 1112/13, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 2. 2008 a je stále aktivní. JANKEREN s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o JANKEREN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JANKEREN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 135467 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28252195 | |
Jméno: | JANKEREN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.2.2008 |
Zapsána dne: | 20.2.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podbabská 1112/13, Praha 6 16000, Česká republika | 28.12.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Voršilská 142/6, Praha 1 11000, Česká republika | 18.4.2008 - 28.12.2011 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 20.2.2008 - 18.4.2008 |
jednatel | David Šifalda |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 |
Adresa | Pražská 162, 44001 Dobroměřice |
jednatel | David Šifalda |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2008 do 17.7.2015 |
Adresa | Pražská 162, 44001 Dobroměřice |
jednatel | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2008 do 18.4.2008 |
Adresa | Pod lázní 745/5, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 28252195 |
---|---|
Jméno: | JANKEREN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 2. 2008 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Podbabská 1112/13, Praha 16000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 5. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 5. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 10. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | David Šifalda |
---|
IČO: | 28252195 |
---|---|
Firma: | JANKEREN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 2. 2008 |
Sídlo: | Podbabská 1112/13, Praha 16000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pohostinství |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |