JANAS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JANAS s.r.o. (65276183) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykovo nám. 166/10, 69301 Hustopeče. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 1996 a je stále aktivní. JANAS s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o JANAS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JANAS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 5. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23461 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65276183 | |
Jméno: | JANAS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.5.1996 |
Zapsána dne: | 15.5.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.5.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykovo nám. 166/10, Hustopeče 69301, Česká republika | 27.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykovo nám. 10, Hustopeče 69301, Česká republika | 12.10.2009 - 27.10.2016 |
Adresa: | U větrolamu 30, Hustopeče 69301, Česká republika | 15.5.1996 - 12.10.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.10.2009 |
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na kus balení | 4.6.1998 - 12.10.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.5.1996 - 12.10.2009 |
zprostředkovatelská činnost | 15.5.1996 - 12.10.2009 |
jednatel | Jana Mankovická |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 |
Adresa | Vinařská 179, 69103 Rakvice |
jednatel | David Mankovický |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2016 |
Adresa | Masarykovo nám. 166/10, 69301 Hustopeče |
jednatel | David Mankovický |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2016 do 7.12.2017 |
Adresa | Masarykovo nám. 166/10, 69301 Hustopeče |
jednatel | David Mankovický |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2009 do 27.10.2016 |
Adresa | Masarykovo nám. 10, 69301 Hustopeče |
jednatel | Jana Mankovická |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2003 do 24.2.2015 |
Adresa | U větrolamu 30, 69301 Hustopeče |
jednatel | Alžběta Kubová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.1996 do 12.10.2009 |
Adresa | Masarykovo nám. 10, Hustopeče |
IČO (identifikační číslo): | 65276183 |
---|---|
Jméno: | JANAS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 5. 1996 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 5. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 28. 2. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Jana Mankovická |
---|
IČO: | 65276183 |
---|---|
Firma: | JANAS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Hustopeče |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 5. 1996 |
Sídlo: | Masarykovo nám. 166/10, Hustopeče 69301 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |