Ján Miklušák má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ján Miklušák (63954010) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese Modřanská 255/19, 14300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 8. 1995 a je stále aktivní. Ján Miklušák má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Ján Miklušák nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ján Miklušák na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 8. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 14438 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63954010 | |
Jméno: | Ján MIKLUŠÁK | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 17.8.1995 |
Zapsána dne: | 17.8.1995 | |
odpovědný zástupce: Václav Pečenka, bytem Darwinova 85, Praha 4 Modřany. | 17.8.1995 - 12.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mezi vodami 255/21, Praha 14300, Česká republika | 22.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Modřanská 255/19 , Praha 4-Modřany 14300, Česká republika | 17.8.1995 - 22.3.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pomocné stavební práce | 17.8.1995 |
IČO (identifikační číslo): | 63954010 |
---|---|
Jméno: | Ján Miklušák |
Právní forma podnikání: | Zahraniční fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 17. 8. 1995 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Modřanská 255/19, Praha 14300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ján Miklušák |
---|
IČO: | 63954010 |
---|---|
Firma: | Ján Miklušák |
Právní forma: | Zahraniční fyzická osoba |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 17. 8. 1995 |
Sídlo: | Mezi vodami 255/21, Praha 14300 |
---|
Demolice a příprava staveniště |