Jan Koutný má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Jan Koutný (71852352) je Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství. Má celkem tři obory činností. Živnost provozuje od roku 2006. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Jan Koutný nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Jan Koutný na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 71852352 |
---|---|
Jméno: | Jan Koutný |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Vznik první živnosti: | 3. 4. 2006 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 294, Čejč 69614 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 4. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 12. 2011 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Koutný |
---|
IČO: | 71852352 |
---|---|
Firma: | Jan Koutný |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Čejč |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 3. 4. 2006 |
Sídlo: | 342, Čejč 69614 |
---|
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |