Jan Herain má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Jan Herain (43214533) je Zemědělský podnikatel - fyzická osoba. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1991. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Jan Herain nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Jan Herain na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 43214533 |
---|---|
Jméno: | Jan Herain |
Právní forma podnikání: | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 16. 10. 1991 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 230, Radonice 43155 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 4. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 14. 9. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 25. 4. 2001 |
Ukončení oprávnění | 1. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 5. 6. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Herain |
---|
IČO: | 43214533 |
---|---|
Firma: | Jan Herain |
Právní forma: | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Radonice |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 16. 10. 1991 |
Sídlo: | 230, Radonice 43155 |
---|
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen |
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba zemědělských a lesnických strojů |
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |