Jan Čapoun - Autodoprava s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Jan Čapoun - Autodoprava s.r.o. (27318061) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Loupnická 155, 43542 Litvínov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2007 Jan Čapoun - Autodoprava s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Jan Čapoun - Autodoprava s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Jan Čapoun - Autodoprava s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 26. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24148 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27318061 | |
Jméno: | Jan Čapoun - Autodoprava s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.3.2007 |
Zapsána dne: | 26.3.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Loupnická 155, Litvínov 43542, Česká republika | 18.8.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Na Výsluní 363, Velké Březno 40323, Česká republika | 26.3.2007 - 18.8.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu a služeb | 26.3.2007 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 26.3.2007 |
silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti | 26.3.2007 |
Jednatel | Jan Čapoun |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2019 |
Adresa | 17, 38501 Vimperk |
Jednatel | Jan Čapoun |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2009 do 3.11.2019 |
Adresa | Loupnická 155, 43542 Litvínov |
Jednatel | Jan Čapoun |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2007 do 2.9.2009 |
Adresa | Pod Březencem 258, 43111 Jirkov |
Jednatel | Lenka Hachranová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2007 do 18.8.2009 |
Adresa | Na Výsluní 363, 40323 Velké Březno |
IČO: | 27318061 |
---|---|
Firma: | Jan Čapoun - Autodoprava s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Litvínov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 3. 2007 |
Sídlo: | Loupnická 155, Litvínov 43542 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |