JAMOJA v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JAMOJA v.o.s. v likvidaci (49709691) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Novodvorská 225/41, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 1994 a je stále aktivní. JAMOJA v.o.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o JAMOJA v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JAMOJA v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 6. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 9297 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49709691 | |
Jméno: | JAMOJA v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 29.6.1994 |
Zapsána dne: | 29.6.1994 | |
Společnost JAMOJA v.o.s. byla zrušena s likvidací na základě § 113, odst. 1, písm. c) zák. č. 90/2012 Sb. | 7.7.2023 | |
Tato obchodní společnost vznikla na základě rozhodnutí valné hromady dosavadní obchodní společnosti s ručením omezeným, zapsané u Obvodního soudu pro Prahu l v obchodním rejstříku pod oddílem Rg C 6843. Tato společnost zaniká bez likvidace a mění se na výše uvedenou veřejnou obchodní společnost. Datum uzavření společenské smlouvy: 24.05.94 | 29.6.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novodvorská 225/41, Praha 14200, Česká republika | 12.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Novodvorská 225/17, Praha 4 , Česká republika | 29.6.1994 - 12.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava | 10.4.1995 |
hostinská činnost | 9.11.1994 - 7.11.2000 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příl. 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.) | 29.6.1994 - 7.11.2000 |
Společník | Michal Mučička |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2017 do 6.11.2017 |
Adresa | 60, 38276 Loučovice |
Společník | Michal Mučička |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2017 do 6.11.2017 |
Adresa | 60, 38276 Loučovice |
Společník | Michal Mučička |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2013 do 2.11.2017 |
Adresa | 60, 38276 Loučovice |
Společník | Michal Mučička |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2013 do 2.11.2017 |
Adresa | 60, 38276 Loučovice |
Společník | Michal Mučička |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1994 do 15.10.2013 |
Adresa | Kuttelwascherova 929, Praha 9 |
Společník | Jaromír Lomský |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1994 do 20.7.1995 |
Adresa | Novodvorská 225/17, Praha 4 |
Společník | Jiří Červinka |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1994 do 20.7.1995 |
Adresa | Zupkova 1392/12, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 49709691 |
---|---|
Jméno: | JAMOJA v.o.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 30. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Novodvorská 225/41, Praha 14200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 18. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 18. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 19. 10. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 5. 1992 |
Zánik oprávnění | 1. 6. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Mučička |
---|
IČO: | 49709691 |
---|---|
Firma: | JAMOJA v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 6. 1994 |
Sídlo: | Novodvorská 225/41, Praha 14200 |
---|
Silniční nákladní doprava |