James Hardie Europe GmbH, organizační složka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
James Hardie Europe GmbH, organizační složka (27123235) je Odštěpný závod zahraniční právnické osoby. Sídlí na adrese Žitavského 496, 15600 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 2. 2004 a je stále aktivní. James Hardie Europe GmbH, organizační složka má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o James Hardie Europe GmbH, organizační složka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro James Hardie Europe GmbH, organizační složka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 49374 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27123235 | |
Jméno: | Fermacell GmbH, organizační složka | |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby | 4.2.2004 |
Zapsána dne: | 4.2.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žitavského 496, Praha 5 15600, Česká republika | 14.9.2005 |
---|---|---|
Adresa: | Zbraslavská 1/37, Praha 5 15000, Česká republika | 4.2.2004 - 14.9.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.7.2009 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 14.9.2005 - 29.7.2009 |
zprostředkování služeb | 4.2.2004 - 29.7.2009 |
zprostředkování obchodu | 4.2.2004 - 29.7.2009 |
velkoobchod | 4.2.2004 - 29.7.2009 |
Ing. Ondřej Dvořák | |
Ve funkci | od 14.12.2022 |
Adresa | 137, 41781 Moldava |
Ing. Ondřej Dvořák | |
Ve funkci | od 11.8.2015 do 14.12.2022 |
Adresa | Teplická 152, 41725 Lahošť |
Ing. Angelika Aulinger | |
Ve funkci | od 30.6.2015 do 11.8.2015 |
Adresa | Lassingleithnerplatz 2/6A , 1020 Vídeň |
Ing. Angelika Bein | |
Ve funkci | od 23.3.2015 do 30.6.2015 |
Adresa | Lassingleithnerplatz 2/6A , 1020 Vídeň |
Ing. Miloš Kincel | |
Ve funkci | od 29.10.2007 do 23.3.2015 |
Adresa | Václava Rady 1457/10, 15600 Praha 5 |
Ing. Miloš Kincel | |
Ve funkci | od 26.1.2005 do 29.10.2007 |
Adresa | 219, 27363 Bratronice |
ing. Václav Balous | |
Ve funkci | od 4.2.2004 do 26.1.2005 |
Adresa | Lehárova 3, 14900 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 27123235 |
---|---|
Jméno: | James Hardie Europe GmbH, organizační složka |
Právní forma podnikání: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Vznik první živnosti: | 4. 2. 2004 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Žitavského 496, Praha 15600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 6. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Dr. Jörg Brinkmann |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Andreas Böttger |
Člen statutárního orgánu: | Silke Böckmann |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ondřej Dvořák |
IČO: | 27123235 |
---|---|
Firma: | James Hardie Europe GmbH, organizační složka |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Zbraslav |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 2. 2004 |
Sídlo: | Žitavského 496, Praha 15600 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |