JAKYS energy s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
JAKYS energy s.r.o. (24690261) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Bory 289, 26701 Králův Dvůr. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 2010 a je stále aktivní. JAKYS energy s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o JAKYS energy s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro JAKYS energy s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 6. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 166357 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24690261 | |
Jméno: | JAKYS energy s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.6.2010 |
Zapsána dne: | 23.6.2010 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 29.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.6.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Bory 289, Králův Dvůr 26701, Česká republika | 23.6.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.1.2021 |
výroba elektřiny | 21.12.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 23.6.2010 |
jednatel | Ing. Miroslav Kosnar |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2014 |
Adresa | Ke Kodě 208, 26718 Srbsko |
jednatel | Ing. Miroslav Kosnar |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2013 do 31.8.2014 |
Adresa | 208, 26718 Srbsko |
jednatel | Ing. Miroslav Kosnar |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2010 do 11.10.2013 |
Adresa | 208, 26718 Srbsko |
IČO (identifikační číslo): | 24690261 |
---|---|
Jméno: | JAKYS energy s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 6. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pod Bory 289, Králův Dvůr 26701 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2021 |
IČO: | 24690261 |
---|---|
Firma: | JAKYS energy s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Králův Dvůr |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 6. 2010 |
Sídlo: | Pod Bory 289, Králův Dvůr 26701 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba elektřiny |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |