J-Stav s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
J-Stav s.r.o. (28062655) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 52, 37341 Břehov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 3. 2007 a je stále aktivní. J-Stav s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o J-Stav s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro J-Stav s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 7. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15020 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28062655 | |
Jméno: | J-Stav s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.3.2007 |
Zapsána dne: | 7.3.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 52, Břehov 37341, Česká republika | 30.4.2013 |
---|---|---|
Adresa: | 69, Čejkovice 37341, Česká republika | 7.3.2007 - 30.4.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
přípravné práce pro stavby | 7.3.2007 |
jednatel | Josef Jírovec |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | 30, 37341 Břehov |
jednatel | Josef Jírovec |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2016 do 11.9.2024 |
Adresa | 52, 37341 Břehov |
jednatel | Josef Jírovec |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2007 do 26.11.2016 |
Adresa | 69, 37341 Čejkovice |
IČO (identifikační číslo): | 28062655 |
---|---|
Jméno: | J-Stav s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 3. 2007 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 52, Břehov 37341 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 3. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Jírovec |
---|
IČO: | 28062655 |
---|---|
Firma: | J-Stav s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Břehov |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 3. 2007 |
Sídlo: | 52, Břehov 37341 |
---|
Demolice a příprava staveniště |